BEZARES DIAZ JOSE LUIS
Informe ejecutivo de BEZARES DIAZ JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BEZARES DIAZ JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIZANPE INFRAESTRUCTURAS SL | Administrador Unico | 09/02/2024 | |
BIZANPE INFRAESTRUCTURAS SL | Socio Unico | 09/02/2024 | |
CONSTRUBEZARES SL | Socio Unico | 16/11/2022 | |
CONSTRUBEZARES SL | Administrador Unico | 16/11/2022 | |
CONSTRUYAMOS SL | Socio Unico | 07/07/2021 | |
CONSTRUYAMOS SL | Administrador Unico | 07/07/2021 | |
BEZARES INFRAESTRUCTURAS SL | Socio Unico | 15/12/2020 | |
BEZARES INFRAESTRUCTURAS SL | Administrador Unico | 15/12/2020 |
VINCULACIONES DE BEZARES DIAZ JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BEZARES DIAZ JOSE LUIS
Empresa: BIZANPE INFRAESTRUCTURAS SL
Administrador Unico
- Bezares Diaz Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4638 , F 80, S 8, H A 189556, I/A 1 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-03
Empresa: BIZANPE INFRAESTRUCTURAS SL
Socio Único
- Bezares Diaz Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4638 , F 80, S 8, H A 189556, I/A 1 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-03
Empresa: CONSTRUBEZARES SL
Administrador Unico
- Bezares Diaz Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4516 , F 48, S 8, H A 182250, I/A 1 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-223-03
Empresa: CONSTRUBEZARES SL
Socio Único
- Bezares Diaz Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4516 , F 48, S 8, H A 182250, I/A 1 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-223-03
Empresa: CONSTRUYAMOS SL
Administrador Unico
- Bezares Diaz Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4390 , F 207, S 8, H A 175258, I/A 1 (07/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-133-03
Empresa: CONSTRUYAMOS SL
Socio Único
- Bezares Diaz Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4390 , F 207, S 8, H A 175258, I/A 1 (07/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-133-03
Empresa: BEZARES INFRAESTRUCTURAS SL
Administrador Unico
- Bezares Diaz Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4337 , F 56, S 8, H A 172257, I/A 1 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-03
Empresa: BEZARES INFRAESTRUCTURAS SL
Socio Único
- Bezares Diaz Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4337 , F 56, S 8, H A 172257, I/A 1 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-03
Empresa: CASTA VALENCIA SL
Apoderado
- Bezares Diaz Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4204, L 4204, F 37, S 8, H PO 59029, I/A 15 (10/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-158-36
Empresa: BCB INFORMATICA Y CONTROL SL
Consejero
- Bezares Diaz Jose Luis
Presidente
- Bezares Diaz Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11167 , F 215, S 8, H M 175744, I/A 9 (20/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-28
VER MAS ACTOS
Información de BEZARES DIAZ JOSE LUIS
Mostramos los datos de BEZARES DIAZ JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BEZARES DIAZ JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos