BERZAL LOBO MANUEL
Informe ejecutivo de BERZAL LOBO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BERZAL LOBO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA | Miem.Com.Ej. | 20/05/2011 | 14/08/2017 |
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA | Consejero | 05/08/2010 | 11/09/2012 |
VINCULACIONES DE BERZAL LOBO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERZAL LOBO MANUEL
Consejero
- Acebes Gonzalez Fernando
- Anton Contreras Juan Ignacio
- Berzal Lobo Manuel
- Garcia Gil Maria Elena
- Jose Pablo Lozoya Martin
- Manuel Agudiez Calvo
- Monte De La Cruz Maria-concepcion
- Palomo Hernangomez Jose Pedro
- Rodriguez Belloso Antonio Jesus
- Sanz Merino Jose Luis
- Soto Rabanos Atilano
- Velasco Barrio Alfredo
- Vicente Martin Miguel Angel
- Yubero Fuentes Jesus Manuel
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Presidente
Secr.Com.Ctr
Secretario
Vicepresidente
Vpr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 194 , F 110, S 8, H SG 560, I/A 316 (11/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-40
Consejero
- Acebes Gonzalez Fernando
- Anton Contreras Juan Ignacio
- Berzal Lobo Manuel
- Garcia Gil Maria Elena
- Jose Pablo Lozoya Martin
- Manuel Agudiez Calvo
- Monte De La Cruz Maria-concepcion
- Palomo Hernangomez Jose Pedro
- Rodriguez Belloso Antonio Jesus
- Sanz Merino Jose Luis
- Soto Rabanos Atilano
- Velasco Barrio Alfredo
- Vicente Martin Miguel Angel
- Yubero Fuentes Jesus Manuel
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Presidente
Secr.Com.Ctr
Secretario
Vicepresidente
Vpr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 194 , F 110, S 8, H SG 560, I/A 315 (11/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-40
Consejero
Miem.Com.Ctr
Miem.Com.Ej.
- Aguado Pastor Eduardo
- Berzal Lobo Manuel
- Soto Rabanos Atilano
Pres.Com.Ctr
Pres.Com.Ej.
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 194 , F 90, S 8, H SG 560, I/A 300 (20/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-103-40
Consejero
Miem.Com.Ej.
Pres.Com.Ctr
Pres.Com.Ej.
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 194 , F 89, S 8, H SG 560, I/A 295 (05/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-157-40
Información de BERZAL LOBO MANUEL
Mostramos los datos de BERZAL LOBO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERZAL LOBO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos