BERNARDEZ DOMINGUEZ JAVIER
Informe ejecutivo de BERNARDEZ DOMINGUEZ JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BERNARDEZ DOMINGUEZ JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BASTIAN E HIJOS SL | Socio Unico | 03/11/2017 | |
CONSTRUCCIONES SEROBRA GALICIA SL | Socio Unico | 18/11/2010 |
VINCULACIONES DE BERNARDEZ DOMINGUEZ JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERNARDEZ DOMINGUEZ JAVIER
Empresa: BASTIAN E HIJOS SL
Socio Único
- Bernardez Dominguez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2272, L 2272, F 88, S 8, H PO 23000, I/A 2 (03/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-36
Empresa: GIFTRAL SL
Administrador Mancomunado
- Bernardez Dominguez Carlos
- Bernardez Dominguez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2386, L 2386, F 8, S 8, H PO 24571, I/A 6 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-36
Empresa: CONSTRUCCIONES SEROBRA GALICIA SL
Administrador Unico
- Bernardez Dominguez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3672, L 3672, F 46, S 8, H PO 50471, I/A A (03/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-36
Empresa: GIFTRAL SL
Administrador Mancomunado
- Bernardez Dominguez Carlos
- Bernardez Dominguez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2386, L 2386, F 5, S 8, H PO 24571, I/A 4 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-36
Empresa: GIFTRAL SL
Administrador Unico
- Bernardez Dominguez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2386, L 2386, F 5, S 8, H PO 24571, I/A 4 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-36
Empresa: CONSTRUCCIONES SEROBRA GALICIA SL
Socio Único
- Bernardez Dominguez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 767 , F 58, S 8, H OR 11461, I/A 2 (18/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-229-32
Empresa: MEJORA PRODUCTOS GANADEROS SL
Administrador Solidario
- Bernardez Dominguez Carlos
- Bernardez Dominguez Javier
- Conty Garcia Maria Enma
- Perez Garcia Carlos
- Varela Sanchez Antonio
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 375 , F 180, S 8, H LU 11825, I/A 3 (17/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-1-27
Información de BERNARDEZ DOMINGUEZ JAVIER
Mostramos los datos de BERNARDEZ DOMINGUEZ JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERNARDEZ DOMINGUEZ JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos