BERNARDEZ DOMINGUEZ CARLOS
Informe ejecutivo de BERNARDEZ DOMINGUEZ CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BERNARDEZ DOMINGUEZ CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TURISMO RURAL DE GALICIA SL | Administrador Unico | 06/03/2017 | |
GIFTRAL SL | Administrador Unico | 20/01/2017 | |
TURISMO RURAL DE GALICIA SL | Apoderado | 30/06/2015 | |
GIFTRAL SL | Apoderado | 15/06/2015 |
VINCULACIONES DE BERNARDEZ DOMINGUEZ CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERNARDEZ DOMINGUEZ CARLOS
Empresa: TURISMO RURAL DE GALICIA SL
Administrador Unico
- Bernardez Dominguez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 883 , F 164, S 8, H OR 2730, I/A 10 (06/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-32
Empresa: TURISMO RURAL DE GALICIA SL
Administrador Mancomunado
- Bernandez Dominguez Javier
- Bernardez Dominguez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 883 , F 164, S 8, H OR 2730, I/A 10 (06/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-32
Empresa: GIFTRAL SL
Administrador Unico
- Bernardez Dominguez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2386, L 2386, F 8, S 8, H PO 24571, I/A 6 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-36
Empresa: GIFTRAL SL
Administrador Mancomunado
- Bernardez Dominguez Carlos
- Bernardez Dominguez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2386, L 2386, F 8, S 8, H PO 24571, I/A 6 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-36
Empresa: TURISMO RURAL DE GALICIA SL
Apoderado
- Bernardez Dominguez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 447 , F 146, S 8, H OR 2730, I/A 8 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-129-32
Empresa: GIFTRAL SL
Apoderado
- Bernardez Dominguez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2386, L 2386, F 6, S 8, H PO 24571, I/A 5 (15/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-117-36
Empresa: COMPRAS DE GANADO BASTIAN SL
Liquidador
- Bernardez Dominguez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2023, L 2023, F 202, S 8, H PO 5472, I/A 6 (24/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-147-36
Empresa: COMPRAS DE GANADO BASTIAN SL
Administrador Unico
- Bernardez Dominguez Carlos
Liquidador
- Bernardez Dominguez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2023, L 2023, F 202, S 8, H PO 5472, I/A 6 (24/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-147-36
Empresa: GIFTRAL SL
Administrador Mancomunado
- Bernardez Dominguez Carlos
- Bernardez Dominguez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2386, L 2386, F 5, S 8, H PO 24571, I/A 4 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-36
Empresa: TURISMO RURAL DE GALICIA SL
Administrador Mancomunado
- Bernandez Dominguez Javier
- Bernardez Dominguez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 447 , F 145, S 8, H OR 2730, I/A 7 (16/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-185-32
VER MAS ACTOS
Información de BERNARDEZ DOMINGUEZ CARLOS
Mostramos los datos de BERNARDEZ DOMINGUEZ CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERNARDEZ DOMINGUEZ CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos