BERNALDO QUIROS OCHOA CARLOS FRANCISCO
Informe ejecutivo de BERNALDO QUIROS OCHOA CARLOS FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BERNALDO QUIROS OCHOA CARLOS FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO EDUCATIVO PEÑALAR SL | Apoderado | 16/01/2014 | 15/12/2014 |
COLEGIO PEÑALVENTO SL | Apoderado | 16/01/2014 | 30/05/2014 |
VINCULACIONES DE BERNALDO QUIROS OCHOA CARLOS FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERNALDO QUIROS OCHOA CARLOS FRANCISCO
Empresa: CENTRO EDUCATIVO PEÑALAR SL
Apoderado
- Bernaldo Quiros Ochoa Carlos Francisco
- Llorente Lasso Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32719 , F 55, S 8, H M 390456, I/A 15 (15/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-28
Empresa: COLEGIO PEÑALVENTO SL
Apoderado
- Bernaldo Quiros Ochoa Carlos Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31825 , F 81, S 8, H M 399729, I/A 14 (30/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-107-28
Empresa: COLEGIO PEÑALVENTO SL
Apoderado
- Bernaldo Quiros Ochoa Carlos Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22382 , F 172, S 8, H M 399729, I/A 10 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-28
Empresa: CENTRO EDUCATIVO PEÑALAR SL
Apoderado
- Bernaldo Quiros Ochoa Carlos Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21910 , F 183, S 8, H M 390456, I/A 11 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-28
Información de BERNALDO QUIROS OCHOA CARLOS FRANCISCO
Mostramos los datos de BERNALDO QUIROS OCHOA CARLOS FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERNALDO QUIROS OCHOA CARLOS FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos