CENTRO EDUCATIVO PEÑALAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Piamonte, 19
Código Postal 28420
Municipio Galapagar
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CENTRO EDUCATIVO PEÑALAR SL
CIF B84479872
Capital Social 245940.0 Euros
Actividad Educación secundaria general
Página Web www.colegiopenalar.es
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario EDUCARE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS SL
VINCULACIONES DE CENTRO EDUCATIVO PEÑALAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CENTRO EDUCATIVO PEÑALAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abarca Cidon Alejandro | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 09/08/2018 | 01/08/2019 |
Abarca Cidon Alejandro | Secretario | 24/03/2015 | 01/08/2019 |
Abarca Cidon Alejandro | Consejero | 24/03/2015 | 01/08/2019 |
Abarca Cidon Elena | Representante | 24/05/2016 | 01/08/2019 |
ALMA TERRA MATER SL | Consejero | 24/05/2016 | 01/08/2019 |
EDUCARE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS SL | Socio Unico | 03/03/2016 | 01/08/2019 |
EUDITA PERSEVIA AUDITORES DE CUENTAS SL | Auditor | 02/08/2017 | 01/08/2019 |
Madruga Rael Carlos | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 09/08/2018 | 01/08/2019 |
Madruga Rael Carlos | Representante | 24/03/2015 | 01/08/2019 |
Madruga Rael Carlos | Presidente | 24/03/2015 | 01/08/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CENTRO EDUCATIVO PEÑALAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32719 , F 65, S 8, H M 390456, I/A 24 (01/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-151-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32719 , F 65, S 8, H M 390456, I/A 24 (01/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-151-28
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32719 , F 65, S 8, H M 390456, I/A 24 (01/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-151-28
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32719 , F 63, S 8, H M 390456, I/A 23 (09/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-158-28
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32719 , F 63, S 8, H M 390456, I/A 23 (09/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-158-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32719 , F 63, S 8, H M 390456, I/A 22 (02/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32719 , F 63, S 8, H M 390456, I/A 22 (02/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-28
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32719 , F 62, S 8, H M 390456, I/A 21 (24/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-102-28
Consejero Delegado
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32719 , F 62, S 8, H M 390456, I/A 21 (24/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-102-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32719 , F 61, S 8, H M 390456, I/A 20 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-28