BERMUDEZ ELORRIETA ISABEL
Informe ejecutivo de BERMUDEZ ELORRIETA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 15
Empresas activas: 12
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE BERMUDEZ ELORRIETA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOORE IBERICA DE AUDITORIA SLP | Administrador Solidario | 27/12/2022 | |
MOORE IBERICA DE AUDITORIA SLP | Soc.Prof. | 27/12/2022 | |
MORISON ACPM AUDITORES SLP | Apoderado Solidario | 13/03/2022 | |
MORISON ACPM AUDITORES SLP | Apoderado Solidario | 02/07/2019 | |
MORISON ACPM AUDITORES SLP | Consejero | 13/02/2019 | |
MORISON ACPM SLP | Soc.Prof. | 11/01/2019 | |
KARLIZAN SL | Auditor | 24/06/2014 | |
BOMBEOS DEL TAJUÑA SL | Administrador Concursal | 04/12/2013 | |
DARSENA PATRIMONIOS SL | Auditor | 28/05/2013 | |
CIRCULO DE SERVICIOS SL | Auditor | 01/03/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BERMUDEZ ELORRIETA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERMUDEZ ELORRIETA ISABEL
Empresa: MOORE IBERICA DE AUDITORIA SLP
Administrador Solidario
- Bermudez Elorrieta Isabel
- Gonzalez Clemente Daniel
Soc.Prof.
- Bermudez Elorrieta Isabel
- Gonzalez Clemente Daniel
- Martinez Casado Francisco Tomas
- Rodriguez Ruano Luis Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41317 , F 203, S 8, H M 3148, I/A 21 (27/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-28
Empresa: MORISON ACPM AUDITORES SLP
Apoderado Solidario
- Bermudez Elorrieta Isabel
- Gonzalez Clemente Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42554 , F 202, S 8, H M 648154, I/A 23 (13/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-54-28
Empresa: VALDEMORO COCINAS SL
Auditor
- Bermudez Elorrieta Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32385 , F 92, S 8, H M 582917, I/A 3 (28/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-46-28
Empresa: BERMUDEZ Y ASOCIADOS AUDITORES SL
Liquidador
- Bermudez Elorrieta Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27286 , F 133, S 8, H M 491607, I/A 4 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-28
Empresa: BERMUDEZ Y ASOCIADOS AUDITORES SL
Administrador Unico
- Bermudez Elorrieta Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27286 , F 133, S 8, H M 491607, I/A 4 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-28
Empresa: GRUPO RESSER 95 SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GRUPO RESSER 95 SA
Nif:A81143323
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Bermudez Elorrieta Isabel
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:1
Juez / Ponente:D. ANTONIO MARTINEZ-ROMILLO
Fecha de Resolución:02/03/2009
Número Procedimiento Concursal:1136/08
Datos Registrales:
Tomo:
27320
Libro:
0
Folio:
193
Hoja:
8-149513
Inscripción:
13
Fecha Inscripción12/07/2019
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27320 , F 193, S 8, H M 149513, I/A 13 (12/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-137-28
Empresa: MORISON ACPM AUDITORES SLP
Apoderado Solidario
- Bermudez Elorrieta Isabel
- Martinez Tres Lidia
- Rodriguez Ruano Luis Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36069 , F 203, S 8, H M 648154, I/A 9 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-129-28
Empresa: MORISON ACPM AUDITORES SLP
Administrador Solidario
- Bermudez Elorrieta Isabel
- Martinez Tres Lidia
- Rodriguez Ruano Luis Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36069 , F 203, S 8, H M 648154, I/A 8 (01/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-128-28
Empresa: MORISON ACPM AUDITORES SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36069 , F 200, S 8, H M 648154, I/A 5 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-28
Empresa: MORISON ACPM AUDITORES SLP
Consejero
- Bermudez Elorrieta Isabel
- Martinez Tres Lidia
- Rodriguez Ruano Luis Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36069 , F 199, S 8, H M 648154, I/A 4 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-28
VER MAS ACTOS
Información de BERMUDEZ ELORRIETA ISABEL
Mostramos los datos de BERMUDEZ ELORRIETA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERMUDEZ ELORRIETA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos