BERMEJO GARCIA RUBEN
Informe ejecutivo de BERMEJO GARCIA RUBEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BERMEJO GARCIA RUBEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INGENIERIA & INVERSIONES ANOVA XXI SL | Liquidador | 20/02/2024 | |
ESEN INGENIERIA Y SERVICIOS ENERGETICOS SL | Apoderado Solidario | 19/09/2013 | |
ESEN INGENIERIA Y SERVICIOS ENERGETICOS SL | Apoderado Solidario | 26/08/2011 | |
ESEN INGENIERIA Y SERVICIOS ENERGETICOS SL | Secretario | 14/07/2011 | |
ESEN INGENIERIA Y SERVICIOS ENERGETICOS SL | Consejero | 14/07/2011 |
VINCULACIONES DE BERMEJO GARCIA RUBEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERMEJO GARCIA RUBEN
Liquidador
- Bermejo Garcia Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3680 , F 206, S 8, H AS 37740, I/A 3 (20/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-41-33
Administrador Unico
- Bermejo Garcia Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3680 , F 206, S 8, H AS 37740, I/A 3 (20/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-41-33
Apoderado Solidario
- Bermejo Garcia Carlos Miguel
- Bermejo Garcia Ruben
- Nieto Menendez Francisco Avelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3903 , F 147, S 8, H AS 40854, I/A 7 (19/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-188-33
Apoderado Solidario
- Bermejo Garcia Carlos Miguel
- Bermejo Garcia Ruben
- Nieto Menendez Francisco Avelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3903 , F 147, S 8, H AS 40854, I/A 6 (26/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-172-33
Consejero
Presidente
Secretario
- Bermejo Garcia Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3830 , F 108, S 8, H AS 40854, I/A 4 (14/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-143-33
Administrador Unico
- Bermejo Garcia Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3830 , F 108, S 8, H AS 40854, I/A 4 (14/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-143-33
Administrador Unico
- Bermejo Garcia Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3830 , F 105, S 8, H AS 40854, I/A 1 (15/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-38-33
Información de BERMEJO GARCIA RUBEN
Mostramos los datos de BERMEJO GARCIA RUBEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERMEJO GARCIA RUBEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos