BERMEJO GARCIA CARLOS MIGUEL
Informe ejecutivo de BERMEJO GARCIA CARLOS MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BERMEJO GARCIA CARLOS MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SILEN & SISTEM SL | Socio Unico | 23/03/2018 | |
ESEN INGENIERIA Y SERVICIOS ENERGETICOS SL | Apoderado Solidario | 19/09/2013 | |
ESEN INGENIERIA Y SERVICIOS ENERGETICOS SL | Apoderado Solidario | 26/08/2011 | |
ESEN INGENIERIA Y SERVICIOS ENERGETICOS SL | Consejero | 14/07/2011 |
VINCULACIONES DE BERMEJO GARCIA CARLOS MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERMEJO GARCIA CARLOS MIGUEL
Empresa: SILEN & SISTEM SL
Socio Único
- Bermejo Garcia Carlos Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3519 , F 10, S 8, H AS 35145, I/A 3 (23/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-65-33
Apoderado Solidario
- Bermejo Garcia Carlos Miguel
- Bermejo Garcia Ruben
- Nieto Menendez Francisco Avelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3903 , F 147, S 8, H AS 40854, I/A 7 (19/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-188-33
Apoderado Solidario
- Bermejo Garcia Carlos Miguel
- Bermejo Garcia Ruben
- Nieto Menendez Francisco Avelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3903 , F 147, S 8, H AS 40854, I/A 6 (26/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-172-33
Consejero
- Bermejo Garcia Carlos Miguel
- Bermejo Garcia Ruben
- Devesa Bonis Jesus
- INGENIERIA & INVERSIONES ANOVA XXI SL
- Nieto Menendez Francisco Avelino
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3830 , F 108, S 8, H AS 40854, I/A 4 (14/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-143-33
Información de BERMEJO GARCIA CARLOS MIGUEL
Mostramos los datos de BERMEJO GARCIA CARLOS MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERMEJO GARCIA CARLOS MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos