BERMEJO ARTEAGA MIGUEL
Informe ejecutivo de BERMEJO ARTEAGA MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BERMEJO ARTEAGA MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BERMEJO ARTEAGA MIGUEL 007208817Y SLNE | Administrador Unico | 22/10/2013 | |
SINERGIA OCIO SL | Liquidador Solidario | 05/07/2012 |
VINCULACIONES DE BERMEJO ARTEAGA MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERMEJO ARTEAGA MIGUEL
Empresa: CERVECERIA BOOMERANG SL
Administrador Unico
- Bermejo Arteaga Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4204 , F 75, S 8, H SE 63302, I/A 8 (04/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-9-41
Empresa: CERVECERIA BOOMERANG SL
Administrador Unico
- Bermejo Arteaga Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4204 , F 75, S 8, H SE 63302, I/A 7 (02/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-130-41
Administrador Unico
- Bermejo Arteaga Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5455 , F 130, S 9, H SE 98842, I/A 1 (22/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-209-41
Empresa: SINERGIA OCIO SL
Liquidador Solidario
- Bermejo Arteaga Miguel
- Garcia Carrasco Ignacio Manuel
- Sanchez Gomez Manuel
- Sanchez Mendoza Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5186 , F 33, S 8, H SE 84969, I/A 2 (05/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-135-41
Empresa: SINERGIA OCIO SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Bermejo Arteaga Miguel
- Sanchez Mendoza Carlos
Consejero
- Bermejo Arteaga Miguel
- Garcia Carrasco Ignacio Manuel
- Sanchez Gomez Manuel
- Sanchez Mendoza Carlos
Presidente
- Bermejo Arteaga Miguel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5186 , F 33, S 8, H SE 84969, I/A 2 (05/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-135-41
Empresa: SINERGIA OCIO SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Bermejo Arteaga Miguel
- Sanchez Mendoza Carlos
Consejero
- Bermejo Arteaga Miguel
- Garcia Carrasco Ignacio Manuel
- Sanchez Gomez Manuel
- Sanchez Mendoza Carlos
Presidente
- Bermejo Arteaga Miguel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5186 , F 30, S 8, H SE 84969, I/A 1 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-20-41
Información de BERMEJO ARTEAGA MIGUEL
Mostramos los datos de BERMEJO ARTEAGA MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERMEJO ARTEAGA MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos