BERGES DOMINGUEZ JOSE LUIS
Informe ejecutivo de BERGES DOMINGUEZ JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 19
Empresas inactivas: 12
CARGOS DE BERGES DOMINGUEZ JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOTA XXI MANAGEMENT SICAV | Consejero | 07/01/2009 | 13/09/2011 |
GARESA DE INVERSIONES SICAV | Consejero | 02/08/2011 | |
BANCO BANIF SA | Apoderado Mancomunado | 03/02/2011 | |
BANCO BANIF SA | Apoderado | 03/02/2011 | |
CANALON INVERSIONES SICAV | Secretario | 22/11/2010 | |
CANALON INVERSIONES SICAV | Consejero | 22/11/2010 | |
BEMASA INVERSIONES SICAV | Consejero | 26/10/2010 | |
INVERSIONES GALERNA SICAV | Apoderado | 01/10/2010 | |
AMOLAP INVERSIONES SICAV | Consejero | 29/09/2010 | |
ASTRA INVERSIONES FINANCIERAS SICAV | Apoderado | 16/09/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BERGES DOMINGUEZ JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERGES DOMINGUEZ JOSE LUIS
Empresa: JOTA XXI MANAGEMENT SICAV
Consejero
- Berges Dominguez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26244 , F 95, S 8, H M 472895, I/A 2 (13/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-182-28
Empresa: GARESA DE INVERSIONES SICAV
Consejero
- Basagoiti Rodriguez Fernando
- Berges Dominguez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16577 , F 33, S 8, H M 282506, I/A 14 (02/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-154-28
Empresa: BANCO BANIF SA
Apoderado Mancomunado
- Berges Dominguez Jose Luis
- Conde Lopez Eduardo David
- Sanchez Menendez Marta Maria
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27810 , F 8, S 8, H M 53233, I/A 804 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-31-28
Empresa: OVIEDO CAPITAL SICAV
Consejero
- Berges Dominguez Jose Luis
Secretario
- Berges Dominguez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18381 , F 208, S 8, H M 318844, I/A 14 (22/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-231-28
Empresa: BEMASA INVERSIONES SICAV
Consejero
- Berges Dominguez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13531 , F 170, S 8, H M 219936, I/A 18 (26/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-214-28
Empresa: INVERSIONES GALERNA SICAV
Apoderado
- Berges Dominguez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28012 , F 30, S 8, H M 237891, I/A 26 (01/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-198-28
Empresa: AMOLAP INVERSIONES SICAV
Consejero
- Berges Dominguez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17055 , F 128, S 8, H M 291848, I/A 17 (29/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-195-28
Empresa: ALALAY INVERSIONES SICAV
Apoderado
- Berges Dominguez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22965 , F 190, S 8, H M 260986, I/A 26 (16/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-191-28
Empresa: CUETO CALERO SICAV
Consejero
- Berges Dominguez Jose Luis
Secretario
- Berges Dominguez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17924 , F 141, S 8, H M 309496, I/A 16 (02/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-177-28
Empresa: INVERSIONES GALERNA SICAV
Consejero
- Berges Dominguez Jose Luis
Presidente
- Berges Dominguez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28012 , F 30, S 8, H M 237891, I/A 25 (30/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-175-28
VER MAS ACTOS
Información de BERGES DOMINGUEZ JOSE LUIS
Mostramos los datos de BERGES DOMINGUEZ JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERGES DOMINGUEZ JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos