BEMASA INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11
Código Postal 28027
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social BEMASA INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE BEMASA INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BEMASA INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Betere Cabeza Antonio | Apoderado | 13/11/2013 | 24/10/2022 |
Betere Cabeza Antonio | Consejero | 27/07/2012 | 24/10/2022 |
Betere Cabeza Antonio | Presidente | 14/08/2017 | 24/10/2022 |
Betere Maguregui Iñigo | Consejero | 16/10/2015 | 24/10/2022 |
Betere Maguregui Iñigo | Liquidador | 24/10/2022 | 24/10/2022 |
Betere Maguregui Juan | Consejero | 27/07/2012 | 24/10/2022 |
Betere Maguregui Juan | Secretario | 14/08/2017 | 24/10/2022 |
Betere Maguregui Juan | Liquidador Suplente | 24/10/2022 | 24/10/2022 |
CACEIS BANK SPAIN SA | EntidDeposit | 31/07/2015 | 24/10/2022 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 20/08/2009 | 24/10/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BEMASA INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37994 , F 214, S 8, H M 219936, I/A 35 (24/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-208-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37994 , F 214, S 8, H M 219936, I/A 35 (24/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-208-28
Liquidador Suplente
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37994 , F 214, S 8, H M 219936, I/A 35 (24/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-208-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37994 , F 214, S 8, H M 219936, I/A 35 (24/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-208-28
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37994 , F 214, S 8, H M 219936, I/A 35 (24/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-208-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37994 , F 213, S 8, H M 219936, I/A 34 (26/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-169-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37994 , F 213, S 8, H M 219936, I/A 34 (26/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-169-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37994 , F 213, S 8, H M 219936, I/A 33 (26/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-169-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37994 , F 213, S 8, H M 219936, I/A 32 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-28
- QUEDA AUMENTADO EL CAPITAL MEDIANTE ELEVACION DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES QUE PASA DE 6,01 EURO A 8,70 EUROS POR ACCION CON CARGO A RESERVAS DE LIBRE DISPOSICION. SE MODIFICAN LAS CIFRAS DE CAPITAL SOCIAL INICIAL Y ESTATUTARIO MAXIMO QUEDANDO ESTABLECIDAS EN 2.400.008,10 Y 24.000.081 EUROS, RESPECTIVAMENTE; ASI COMO LA MODIFICACION DEL ART. 5 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13531 , F 174, S 8, H M 219936, I/A 31 (21/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-2-28