BENGOETXEA ABOITIZ NAGORE
Informe ejecutivo de BENGOETXEA ABOITIZ NAGORE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BENGOETXEA ABOITIZ NAGORE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HUADE MAIER TECH GROUP SL | Apoderado | 27/08/2024 | |
GARABERRI INBER SL | Apoderado | 05/08/2024 | |
MAIER INBER SL | Apoderado | 05/08/2024 | |
MIKELDI INVERSIONES SL | Apoderado | 05/08/2024 | |
MAIER NAVARRA SL | Apoderado | 21/06/2024 | |
GEOENTEC ENVIRONMENT TECHNOLOGIES SL | Apoderado | 29/04/2024 |
VINCULACIONES DE BENGOETXEA ABOITIZ NAGORE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BENGOETXEA ABOITIZ NAGORE
Empresa: HUADE MAIER TECH GROUP SL
Apoderado
- Bengoetxea Aboitiz Nagore
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 80760, I/A 5 (27/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-169-48
Empresa: MAIER INBER SL
Apoderado
- Artadi Omaechevarria Begoña
- Bengoetxea Aboitiz Nagore
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 74461, I/A 7 (05/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-48
Empresa: GARABERRI INBER SL
Apoderado
- Artadi Omaechevarria Begoña
- Bengoetxea Aboitiz Nagore
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 69111, I/A 9 (05/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-48
Empresa: MIKELDI INVERSIONES SL
Apoderado
- Artadi Omaechevarria Begoña
- Bengoetxea Aboitiz Nagore
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 67589, I/A 20 (05/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-48
Empresa: MAIER NAVARRA SL
Apoderado
- Artadi Omaechevarria Begoña
- Bengoetxea Aboitiz Nagore
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 10555, I/A 55 (21/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-124-31
Empresa: GEOENTEC ENVIRONMENT TECHNOLOGIES SL
Apoderado
- Artadi Omaechevarria Begoña
- Bengoetxea Aboitiz Nagore
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5779 , F 4, S 8, H BI 71604, I/A 3 (29/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-48
Información de BENGOETXEA ABOITIZ NAGORE
Mostramos los datos de BENGOETXEA ABOITIZ NAGORE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BENGOETXEA ABOITIZ NAGORE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos