ARTADI OMAECHEVARRIA BEGOÑA
Informe ejecutivo de ARTADI OMAECHEVARRIA BEGOÑA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 18
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ARTADI OMAECHEVARRIA BEGOÑA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GARABERRI INBER SL | Apoderado | 05/08/2024 | |
MAIER INBER SL | Apoderado | 05/08/2024 | |
MIKELDI INVERSIONES SL | Apoderado | 05/08/2024 | |
MAIER NAVARRA SL | Apoderado | 21/06/2024 | |
MIKELDI INVERSIONES SL | Apoderado | 14/06/2024 | |
MIKELDI INVERSIONES SL | Consejero | 11/06/2024 | |
MAIER INBER SL | Consejero | 11/06/2024 | |
GARABERRI INBER SL | Consejero | 11/06/2024 | |
GEOENTEC ENVIRONMENT TECHNOLOGIES SL | Apoderado | 29/04/2024 | |
GARABERRI INBER SL | Apoderado | 02/10/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ARTADI OMAECHEVARRIA BEGOÑA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARTADI OMAECHEVARRIA BEGOÑA
Empresa: MAIER INBER SL
Apoderado
- Artadi Omaechevarria Begoña
- Bengoetxea Aboitiz Nagore
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 74461, I/A 7 (05/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-48
Empresa: GARABERRI INBER SL
Apoderado
- Artadi Omaechevarria Begoña
- Bengoetxea Aboitiz Nagore
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 69111, I/A 9 (05/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-48
Empresa: MIKELDI INVERSIONES SL
Apoderado
- Artadi Omaechevarria Begoña
- Bengoetxea Aboitiz Nagore
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 67589, I/A 20 (05/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-48
Empresa: MAIER NAVARRA SL
Apoderado
- Artadi Omaechevarria Begoña
- Bengoetxea Aboitiz Nagore
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 10555, I/A 55 (21/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-124-31
Empresa: MIKELDI INVERSIONES SL
Apoderado
- Artadi Omaechevarria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 67589, I/A 19 (14/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-121-48
Empresa: MIKELDI INVERSIONES SL
Consejero
- Artadi Omaechevarria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 67589, I/A 18 (11/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-116-48
Empresa: MAIER INBER SL
Consejero
- Artadi Omaechevarria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 74461, I/A 6 (11/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-116-48
Empresa: GARABERRI INBER SL
Consejero
- Artadi Omaechevarria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 69111, I/A 8 (11/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-116-48
Empresa: GEOENTEC ENVIRONMENT TECHNOLOGIES SL
Apoderado
- Artadi Omaechevarria Begoña
- Bengoetxea Aboitiz Nagore
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5779 , F 4, S 8, H BI 71604, I/A 3 (29/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-48
Empresa: MAIER INBER SL
Apoderado
- Artadi Omaechevarria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5900 , F 62, S 8, H BI 74461, I/A 4 (02/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-48
VER MAS ACTOS
Información de ARTADI OMAECHEVARRIA BEGOÑA
Mostramos los datos de ARTADI OMAECHEVARRIA BEGOÑA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARTADI OMAECHEVARRIA BEGOÑA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos