BELTRAN DE OTALORA PEREZ DE SAN ROMAN MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de BELTRAN DE OTALORA PEREZ DE SAN ROMAN MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 16
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BELTRAN DE OTALORA PEREZ DE SAN ROMAN MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO PEREZ SAN ROMAN SL | Apoderado Solidario | 06/03/2024 | |
ARDOTOKI SL | Consejero Delegado Solidario | 23/08/2023 | |
IDIOMAS OCLOCK SL | Secretario | 03/08/2020 | |
IDIOMAS OCLOCK SL | Consejero | 03/08/2020 | |
PROMOCIONES URALDEGANA SA | Apoderado Mancomunado | 06/03/2020 | |
INVERSIONES AVENIDA SL | Secretario | 21/08/2019 | |
INVERSIONES AVENIDA SL | Consejero | 21/08/2019 | |
COLBO SL | Secretario | 21/08/2019 | |
COLBO SL | Consejero | 21/08/2019 | |
GRUPO PEREZ SAN ROMAN SL | Secretario | 21/08/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BELTRAN DE OTALORA PEREZ DE SAN ROMAN MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BELTRAN DE OTALORA PEREZ DE SAN ROMAN MIGUEL ANGEL
Empresa: GRUPO PEREZ SAN ROMAN SL
Apoderado Solidario
- Beltran De Otalora Perez De San Roman Luis Antonio
- Beltran De Otalora Perez De San Roman Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1133 , F 1, S 8, H VI 9017, I/A 4 (06/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-53-01
Empresa: GRUPO PEREZ SAN ROMAN SL
Apoderado
- Beltran De Otalora Mugica Luis
- Beltran De Otalora Perez De San Roman Jose Maria
- Beltran De Otalora Perez De San Roman Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1133 , F 1, S 8, H VI 9017, I/A 4 (06/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-53-01
Empresa: ARDOTOKI SL
Consejero Delegado Solidario
- Aznar Oviedo Pedro
- Azurmendi Mendiola Javier
- Beltran De Otalora Perez De San Roman Miguel Angel
- Ezcurra Unda Mikel
- Saldaña Pardo Ivan Florentino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1628 , F 14, S 8, H VI 18442, I/A 3 (23/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-179-01
Empresa: ARDOTOKI SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Aznar Oviedo Pedro
- Azurmendi Mendiola Javier
- Beltran De Otalora Perez De San Roman Miguel Angel
- Ezcurra Unda Mikel
- Saldaña Pardo Ivan Florentino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1628 , F 14, S 8, H VI 18442, I/A 3 (23/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-179-01
Empresa: LEPAZAR XXI SA
Apoderado Mancomunado
- Alba Jimenez Luis Manuel
- Beltran De Otalora Perez De San Roman Jose Maria
- Beltran De Otalora Perez De San Roman Miguel Angel
- Cebas De Blas Ibon
- Larrañaga Oyanguren Roberto
- Romano Igartua Luis Maria
- Sanchez Alvarez Josu
- Taracena Alba Juan Manuel
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1631 , F 82, S 8, H VI 15291, I/A 18 (07/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-01
Empresa: LEPAZAR XXI SA
Consejero
Presidente
Representante
- Alba Jimenez Luis Manuel
- Beltran De Otalora Perez De San Roman Miguel Angel
- Larrañaga Oyanguren Roberto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1631 , F 82, S 8, H VI 15291, I/A 18 (07/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-01
Empresa: CONSTRUCCIONES SAN PRUDENCIO SA
Administrador Mancomunado
- Beltran De Otalora Perez De San Roman Miguel Angel
- Gaisan Uriarte Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 429 , F 26, S 8, H VI 580, I/A 13 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-01
Empresa: IDIOMAS OCLOCK SL
Consejero
- Beltran De Otalora Perez De San Roman Jose Maria
- Beltran De Otalora Perez De San Roman Luis Antonio
- Beltran De Otalora Perez De San Roman Miguel Angel
Secretario
- Beltran De Otalora Perez De San Roman Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1547 , F 65, S 8, H VI 2288, I/A 7 (03/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-157-01
Empresa: IDIOMAS OCLOCK SL
Administrador Unico
- Beltran De Otalora Perez De San Roman Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1547 , F 65, S 8, H VI 2288, I/A 7 (03/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-157-01
Empresa: PROMOCIONES URALDEGANA SA
Apoderado Mancomunado
- Beltran De Otalora Perez De San Roman Miguel Angel
- Gaisan Uriarte Maria
- Martinez De Arenaza Ibaibarriaga Santiago Nicolas
- Romano Igartua Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 772 , F 183, S 8, H VI 5314, I/A 4 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-56-01
VER MAS ACTOS
Información de BELTRAN DE OTALORA PEREZ DE SAN ROMAN MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de BELTRAN DE OTALORA PEREZ DE SAN ROMAN MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BELTRAN DE OTALORA PEREZ DE SAN ROMAN MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos