BELDARRAIN ECHAVARRI MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de BELDARRAIN ECHAVARRI MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BELDARRAIN ECHAVARRI MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BON CAKE DESSERTS SLL | Apoderado | 08/01/2019 | 17/10/2019 |
BON CAKE DESSERTS SLL | Apoderado Solidario | 28/05/2013 | 17/10/2019 |
BON CAKE DESSERTS SLL | Presidente | 28/05/2013 | 17/10/2019 |
BON CAKE DESSERTS SLL | Consejero | 28/05/2013 | 17/10/2019 |
VINCULACIONES DE BELDARRAIN ECHAVARRI MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BELDARRAIN ECHAVARRI MIGUEL ANGEL
Empresa: BON CAKE DESSERTS SLL
Apoderado Solidario
- Beldarrain Echavarri Miguel Angel
Apoderado
- Beldarrain Echavarri Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2603 , F 82, S 8, H SS 35491, I/A 7 (17/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-20
Empresa: BON CAKE DESSERTS SLL
Consejero
- Beldarrain Echavarri Miguel Angel
Presidente
- Beldarrain Echavarri Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2603 , F 82, S 8, H SS 35491, I/A 6 (17/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-20
Empresa: BON CAKE DESSERTS SLL
Apoderado
- Beldarrain Echavarri Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2603 , F 82, S 8, H SS 35491, I/A 5 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-11-20
Empresa: BON CAKE DESSERTS SLL
Apoderado Solidario
- Albisu Telleria Jose Angel
- Beldarrain Echavarri Miguel Angel
- Picavea Echave Carmen
Consejero
- Albisu Telleria Jose Angel
- Beldarrain Echavarri Miguel Angel
- Picavea Echave Carmen
Presidente
- Beldarrain Echavarri Miguel Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2603 , F 77, S 8, H SS 35491, I/A 1 (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-103-20
Información de BELDARRAIN ECHAVARRI MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de BELDARRAIN ECHAVARRI MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BELDARRAIN ECHAVARRI MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos