ALBISU TELLERIA JOSE ANGEL
Informe ejecutivo de ALBISU TELLERIA JOSE ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALBISU TELLERIA JOSE ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BON CAKE DESSERTS SLL | Apoderado Solidario | 28/05/2013 | 28/03/2023 |
BON CAKE DESSERTS SLL | Secretario | 28/05/2013 | 08/01/2019 |
BON CAKE DESSERTS SLL | Consejero | 28/05/2013 | 08/01/2019 |
VINCULACIONES DE ALBISU TELLERIA JOSE ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALBISU TELLERIA JOSE ANGEL
Empresa: BON CAKE DESSERTS SLL
Consejero
- Albisu Telleria Jose Angel
Secretario
- Albisu Telleria Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2603 , F 79, S 8, H SS 35491, I/A 4 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-11-20
Empresa: BON CAKE DESSERTS SLL
Apoderado Solidario
- Albisu Telleria Jose Angel
- Beldarrain Echavarri Miguel Angel
- Picavea Echave Carmen
Consejero
- Albisu Telleria Jose Angel
- Beldarrain Echavarri Miguel Angel
- Picavea Echave Carmen
Presidente
Secretario
- Albisu Telleria Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2603 , F 77, S 8, H SS 35491, I/A 1 (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-103-20
Información de ALBISU TELLERIA JOSE ANGEL
Mostramos los datos de ALBISU TELLERIA JOSE ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALBISU TELLERIA JOSE ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos