BEJAR PADILLA PAULA BELEN
Informe ejecutivo de BEJAR PADILLA PAULA BELEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BEJAR PADILLA PAULA BELEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES OROTAVA SL | Administrador Mancomunado | 17/07/2024 | |
PROMOCIONES PUERTO URRUTIA SL | Administrador Mancomunado | 25/06/2024 | |
PROMOCIONES PUERTO URRUTIA SL | Apoderado Mancomunado | 06/05/2023 | |
PROMOCIONES OROTAVA SL | Apoderado Mancomunado | 04/05/2023 |
VINCULACIONES DE BEJAR PADILLA PAULA BELEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BEJAR PADILLA PAULA BELEN
Empresa: PROMOCIONES OROTAVA SL
Administrador Mancomunado
- Bejar Padilla Agustin
- Bejar Padilla Maria Luisa
- Bejar Padilla Paula Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 50307, I/A 19 (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-141-28
Empresa: PROMOCIONES PUERTO URRUTIA SL
Administrador Mancomunado
- Bejar Padilla Agustin
- Bejar Padilla Maria Luisa
- Bejar Padilla Paula Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 50988, I/A 14 (25/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-125-28
Empresa: PROMOCIONES PUERTO URRUTIA SL
Apoderado Mancomunado
- Bejar Padilla Agustin
- Bejar Padilla Maria Luisa
- Bejar Padilla Paula Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2975 , F 28, S 8, H M 50988, I/A 13 (06/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-89-28
Empresa: PROMOCIONES OROTAVA SL
Apoderado Mancomunado
- Bejar Padilla Agustin
- Bejar Padilla Maria Luisa
- Bejar Padilla Paula Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2931 , F 217, S 8, H M 50307, I/A 18 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-88-28
Información de BEJAR PADILLA PAULA BELEN
Mostramos los datos de BEJAR PADILLA PAULA BELEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BEJAR PADILLA PAULA BELEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos