BEJAR PADILLA MARIA LUISA
Informe ejecutivo de BEJAR PADILLA MARIA LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BEJAR PADILLA MARIA LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES OROTAVA SL | Administrador Mancomunado | 17/07/2024 | |
PROMOCIONES PUERTO URRUTIA SL | Administrador Mancomunado | 25/06/2024 | |
PROMOCIONES PUERTO URRUTIA SL | Apoderado Mancomunado | 06/05/2023 | |
PROMOCIONES OROTAVA SL | Apoderado Mancomunado | 04/05/2023 |
VINCULACIONES DE BEJAR PADILLA MARIA LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BEJAR PADILLA MARIA LUISA
Empresa: PROMOCIONES OROTAVA SL
Administrador Mancomunado
- Bejar Padilla Agustin
- Bejar Padilla Maria Luisa
- Bejar Padilla Paula Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 50307, I/A 19 (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-141-28
Empresa: PROMOCIONES PUERTO URRUTIA SL
Administrador Mancomunado
- Bejar Padilla Agustin
- Bejar Padilla Maria Luisa
- Bejar Padilla Paula Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 50988, I/A 14 (25/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-125-28
Empresa: PROMOCIONES PUERTO URRUTIA SL
Apoderado Mancomunado
- Bejar Padilla Agustin
- Bejar Padilla Maria Luisa
- Bejar Padilla Paula Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2975 , F 28, S 8, H M 50988, I/A 13 (06/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-89-28
Empresa: PROMOCIONES OROTAVA SL
Apoderado Mancomunado
- Bejar Padilla Agustin
- Bejar Padilla Maria Luisa
- Bejar Padilla Paula Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2931 , F 217, S 8, H M 50307, I/A 18 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-88-28
Información de BEJAR PADILLA MARIA LUISA
Mostramos los datos de BEJAR PADILLA MARIA LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BEJAR PADILLA MARIA LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos