BAU JOVER MARIA TERESA
Informe ejecutivo de BAU JOVER MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BAU JOVER MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIENES ARRENDADOS URBANOS SL | Presidente | 24/04/2018 | 06/06/2019 |
BIENES ARRENDADOS URBANOS SL | Consejero | 06/06/2019 | |
INVERSIONES MONTLLOR SICAV | Consejero | 12/09/2014 | 26/03/2019 |
BIENES ARRENDADOS URBANOS SL | Presidente | 14/08/2014 | |
INVERSIONES ADEBA SL | Administrador Unico | 06/06/2011 | |
INVERSIONES ADEBA SL | Liquidador | 06/06/2011 | 06/06/2011 |
VINCULACIONES DE BAU JOVER MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAU JOVER MARIA TERESA
Empresa: BIENES ARRENDADOS URBANOS SL
Consejero
- Bau Jover Maria Teresa
Presidente
- Bau Jover Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40465 , F 132, S 8, H B 249456, I/A 11 (06/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-08
Empresa: INVERSIONES MONTLLOR SICAV
Consejero
- Bau Jover Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13781 , F 212, S 8, H M 225068, I/A 25 (26/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-28
Empresa: BIENES ARRENDADOS URBANOS SL
Consejero
Presidente
- Bau Jover Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40465 , F 132, S 8, H B 249456, I/A 10 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-08
Empresa: INVERSIONES MONTLLOR SICAV
Consejero
- Alfaro Bau Guillermo
- Bau Jover Jose
- Bau Jover Maria Teresa
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13781 , F 37, S 8, H M 225068, I/A 19 (12/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-180-28
Empresa: BIENES ARRENDADOS URBANOS SL
Consejero
Presidente
- Bau Jover Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40465 , F 131, S 8, H B 249456, I/A 8 (14/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-161-08
Empresa: INVERSIONES ADEBA SL
Liquidador
- Bau Jover Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27519 , F 211, S 8, H B 118681, I/A 7 (06/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-114-08
Empresa: INVERSIONES ADEBA SL
Administrador Unico
- Bau Jover Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27519 , F 211, S 8, H B 118681, I/A 7 (06/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-114-08
Información de BAU JOVER MARIA TERESA
Mostramos los datos de BAU JOVER MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAU JOVER MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos