BARRIO GARCIA SUSANA
Informe ejecutivo de BARRIO GARCIA SUSANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BARRIO GARCIA SUSANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPAÑIA DE INVERSIONES Y TELESERVICIOS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/07/2012 | |
COMPAÑIA DE INVERSIONES Y TELESERVICIOS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/07/2011 | 08/03/2012 |
COMPAÑIA DE INVERSIONES Y TELESERVICIOS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/07/2010 | 08/03/2012 |
COMPAÑIA DE INVERSIONES Y TELESERVICIOS SA | Apoderado | 21/02/2011 | 21/07/2011 |
VINCULACIONES DE BARRIO GARCIA SUSANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARRIO GARCIA SUSANA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Barrio Garcia Susana
Apoderado Solidario
Apoderado
- Calbucci Agnaldo
- Cerezo Rodriguez Sedano Reyes
- Cerezo Rodriguez Sedano Reyes
- Garcia-alarcon Altamirano Borja
- Garcia-alarcon Altamirano Borja
- Ingelmo De La Mata Maria Del Carmen
- Ingelmo De La Mata Maria Del Carmen
- Lopez-barajas Huber Gonzalo
- Lopez-barajas Huber Gonzalo
- Santamaria Benito Ainhoa
- Santamaria Benito Ainhoa
- Santamaria Benito Ainhoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27987 , F 217, S 8, H M 452906, I/A 33 (12/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-139-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27987 , F 214, S 8, H M 452906, I/A 29 (08/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-56-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alonso Blanco Cesar
- Barrio Garcia Susana
- Cebollero Fraile Elena
- Rubio Hereza Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27987 , F 209, S 8, H M 452906, I/A 24 (21/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-153-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Barrio Garcia Susana
- Cebollero Fraile Elena
- Lopez Elena Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27987 , F 209, S 8, H M 452906, I/A 24 (21/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-153-28
Apoderado
- Barrio Garcia Susana
- Cebollero Fraile Elena
- Cebollero Fraile Elena
- Hernandez Rabbat Jose Miguel
- Martin Anna Luiza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27987 , F 193, S 8, H M 452906, I/A 19 (21/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-42-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25149 , F 219, S 8, H M 452906, I/A 15 (09/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-137-28
Información de BARRIO GARCIA SUSANA
Mostramos los datos de BARRIO GARCIA SUSANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARRIO GARCIA SUSANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos