LOPEZ ELENA LUIS
Informe ejecutivo de LOPEZ ELENA LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 22
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE LOPEZ ELENA LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ATENTO SPAIN HOLDCO SL | Apoderado | 30/05/2016 | |
ATENTO SPAIN HOLDCO 5 SL | Apoderado | 10/04/2013 | |
ATENTO SPAIN HOLDCO 2 SA | Apoderado | 08/04/2013 | |
ATENTO SPAIN HOLDCO 4 SA | Apoderado Solidario | 03/04/2013 | |
ATENTO SPAIN HOLDCO 6 SL | Apoderado | 02/04/2013 |
VINCULACIONES DE LOPEZ ELENA LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ ELENA LUIS
Apoderado Solidario
- Lopez Elena Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39284 , F 64, S 8, H M 697701, I/A 3 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Lopez Elena Luis
- Sabrina Carp Alexandra
- Sierra Arenas Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39284 , F 62, S 8, H M 697701, I/A 2 (20/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32945 , F 13, S 8, H M 534278, I/A 27 (17/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-99-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33964 , F 175, S 8, H M 329792, I/A 69 (17/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-99-28
Empresa: ATENTO IMPULSA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Gonzalez Vaquero Ana Isabel
- Lopez Elena Luis
- Lopez Infantes Isabel
- Roldan Garcia Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46335 , F 93, S 8, H B 387620, I/A 55 (14/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-08
Empresa: ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Benitez Agudo Angel
- Budiño Regueiro Susana
- Lopez Elena Luis
- Lopez Elena Luis
- Martin Casanova Maria Adela
- Pregal Gonzalez Juan Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36977 , F 161, S 8, H M 34417, I/A 287 (10/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-95-28
Empresa: ATENTO SPAIN HOLDCO 6 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Benitez Agudo Angel
- Ingelmo De La Mata Carmen
- Lopez Elena Luis
- Lopez Elena Luis
- Pregal Gonzalez Juan Pablo
- Pregal Gonzalez Juan Pablo
- Roldan Garcia Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32396 , F 113, S 8, H M 540302, I/A 19 (10/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-95-28
Empresa: ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Bernades Mayordomo Adria
- Collado Garcia Raquel
- Lopez Elena Luis
- Lopez Elena Luis
- Riquelme Brotons Juan
- Serna Ortiz Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32751 , F 80, S 8, H M 34417, I/A 265 (10/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-220-28
Empresa: ATENTO SPAIN HOLDCO SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30212 , F 196, S 8, H M 532484, I/A 27 (30/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-107-28
Empresa: ATENTO SPAIN HOLDCO 6 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Ahumada Bastidas Juan Jose
- Ahumada Bastidas Juan Jose
- Alarcon Castillo Felix Manuel
- Alvarez Escobar Fernando
- Alvarez Escobar Fernando
- Astasio Oliver Jose Antonio
- Barquin Alonso Alberto
- Benitez Agudo Angel
- Calvo Cabrera Patrocinio
- Campos Cano Gema
- Cerezo Rodriguez Sedano Maria Reyes
- Duque Alonso Almudena
- Ebang Ferrer Maria Cristina
- Ingelmo De La Mata Carmen
- Jaen Navarro Juan Antonio
- Juan Tamayo Maria Angeles
- Lopez Castro Maria Del Carmen
- Lopez Elena Luis
- Lopez Elena Luis
- Martinez Negrete Jose Angel
- Martinez Rodriguez Rosa Maria
- Martinez Rodriguez Rosa Maria
- Monja Hernandez Ana Isabel
- Pablo Villimar Gustavo
- Pablo Villimar Gustavo
- Perez Melber Jose Maria
- Pregal Gonzalez Juan Pablo
- Pregal Gonzalez Juan Pablo
- Ramil Pemas Teresa
- Rodriguez Ventura Jose Luis
- Roldan Garcia Concepcion
- Romero Rico Auxiliadora
- Ruiz Ontañon Almudena
- Sanchez Otero Carmen
- Seoane Garcia Rosa Maria
- Valdes Pombo Pablo
- Valenzuela Garcia Gonzalo
- Vega Garcia Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32396 , F 101, S 8, H M 540302, I/A 13 (18/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-81-28
VER MAS ACTOS
Información de LOPEZ ELENA LUIS
Mostramos los datos de LOPEZ ELENA LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ ELENA LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos