BARRIENTOS LOPEZ FRANCISCO -ANTONIO
Informe ejecutivo de BARRIENTOS LOPEZ FRANCISCO -ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BARRIENTOS LOPEZ FRANCISCO -ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALBEITARES 2005 SLP | Soc.Prof. | 19/07/2022 | |
NUTEVET SL | Apoderado Solidario | 10/05/2010 | |
ALBEITARES 2005 SLP | Administrador Solidario | 09/05/2009 |
VINCULACIONES DE BARRIENTOS LOPEZ FRANCISCO -ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARRIENTOS LOPEZ FRANCISCO -ANTONIO
Liquidador Solidario
- Barrientos Lopez Francisco -antonio
- Lopez Sanchez Raul
- Palomar Muñoz Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 674 , F 3, S 8, H CR 31228, I/A 2 (26/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-147-13
Administrador Solidario
- Barrientos Lopez Francisco -antonio
- Lopez Sanchez Raul
- Palomar Muñoz Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 674 , F 3, S 8, H CR 31228, I/A 2 (26/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-147-13
Empresa: ALBEITARES 2005 SL
Administrador Solidario
- Barrientos Lopez Francisco -antonio
- Lopez Sanchez Raul
- Palomar Muñoz Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 385 , F 100, S 8, H CR 14956, I/A 4 (19/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-143-13
Empresa: ALBEITARES 2005 SL
Soc.Prof.
- Barrientos Lopez Francisco -antonio
- Lopez Sanchez Raul
- Palomar Muñoz Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 385 , F 100, S 8, H CR 14956, I/A 4 (19/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-143-13
Administrador Solidario
- Barrientos Lopez Francisco -antonio
- Lopez Sanchez Raul
- Palomar Muñoz Vicente
Soc.Prof.
- ALBEITARES 2005 SL
- Barrientos Lopez Francisco -antonio
- CLINICA VETERINARIA PATAS ARRIBA SL
- Lopez Sanchez Raul
- Palomar Muñoz Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 674 , F 1, S 8, H CR 31228, I/A 1 (25/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-127-13
Empresa: NUTEVET SL
Administrador Solidario
- Alia Miranda Alberto -antonio
- Barrientos Lopez Francisco -antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 473 , F 101, S 8, H CR 18724, I/A 3 (09/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-119-13
Empresa: NUTEVET SL
Apoderado Solidario
- Antonio Saez Rubio
- Barrientos Lopez Francisco -antonio
- Selas Turrillo Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 473 , F 101, S 8, H CR 18724, I/A 2 (10/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-101-13
Empresa: ALBEITARES 2005 SL
Administrador Solidario
- Barrientos Lopez Francisco -antonio
- Lopez Sanchez Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 385 , F 100, S 8, H CR 14956, I/A 2 (09/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-95-13
Empresa: ALBEITARES 2005 SL
Administrador Mancomunado
- Barrientos Lopez Francisco -antonio
- Lopez Sanchez Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 385 , F 100, S 8, H CR 14956, I/A 2 (09/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-95-13
Información de BARRIENTOS LOPEZ FRANCISCO -ANTONIO
Mostramos los datos de BARRIENTOS LOPEZ FRANCISCO -ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARRIENTOS LOPEZ FRANCISCO -ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos