ALIA MIRANDA ALBERTO -ANTONIO
Informe ejecutivo de ALIA MIRANDA ALBERTO -ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALIA MIRANDA ALBERTO -ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUTEVET SL | Administrador Unico | 09/06/2010 |
VINCULACIONES DE ALIA MIRANDA ALBERTO -ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALIA MIRANDA ALBERTO -ANTONIO
Empresa: ALIVET FORMACION SL
Liquidador Concursal
- Alia Miranda Alberto -antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 599 , F 139, S 8, H CR 24511, I/A 2 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-13
Empresa: ALIVET FORMACION SL
Administrador Unico
- Alia Miranda Alberto -antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 599 , F 139, S 8, H CR 24511, I/A 2 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-13
Empresa: ALIVET FORMACION SL
Administrador Unico
- Alia Miranda Alberto -antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 599 , F 137, S 8, H CR 24511, I/A 1 (16/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-13
Empresa: NUTEVET SL
Administrador Unico
- Alia Miranda Alberto -antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 473 , F 101, S 8, H CR 18724, I/A 3 (09/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-119-13
Empresa: NUTEVET SL
Administrador Solidario
- Alia Miranda Alberto -antonio
- Barrientos Lopez Francisco -antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 473 , F 101, S 8, H CR 18724, I/A 3 (09/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-119-13
Información de ALIA MIRANDA ALBERTO -ANTONIO
Mostramos los datos de ALIA MIRANDA ALBERTO -ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALIA MIRANDA ALBERTO -ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos