BARREIRA CARMONA RUTH CONRADA
Informe ejecutivo de BARREIRA CARMONA RUTH CONRADA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BARREIRA CARMONA RUTH CONRADA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DOMUS URBEA SL | Administrador Mancomunado | 19/07/2024 | |
SAGAS ABOGADOS SLP | Apoderado Solidario | 24/07/2023 | |
SAGAS ADMINISTRADORES Y MEDIADORES CONCURSALES AIE | Administrador Solidario | 10/02/2022 | |
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES SL | Administrador Unico | 29/02/2016 | |
SAGAS AUDITORES Y CONSULTORES SLP | Soc.Prof. | 17/07/2009 | |
SAGAS AUDITORES Y CONSULTORES SLP | Administrador Unico | 17/07/2009 |
VINCULACIONES DE BARREIRA CARMONA RUTH CONRADA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARREIRA CARMONA RUTH CONRADA
Empresa: DOMUS URBEA SL
Administrador Mancomunado
- Barreira Caraballo Moises
- Barreira Carmona Ruth Conrada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 122225, I/A 12 (19/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-28
Empresa: DOMUS URBEA SL
Administrador Solidario
- Barreira Carmona Moises Emiliano
- Barreira Carmona Ruth Conrada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 122225, I/A 12 (19/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-28
Empresa: SAGAS ABOGADOS SLP
Apoderado Solidario
- Barreira Carmona Ruth Conrada
- Mendez Muela Hector Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29466 , F 142, S 8, H M 530389, I/A 3 (24/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-144-28
Administrador Solidario
- Barreira Carmona Moises Emiliano
- Barreira Carmona Ruth Conrada
Socio Miembr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43051 , F 90, S 8, H M 760853, I/A 1 (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-28
Empresa: SAGAS AUDITORES Y CONSULTORES SLP
Soc.Prof.
- Barreira Carmona Ruth Conrada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26757 , F 119, S 8, H M 482151, I/A 2 (27/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-28
Empresa: DOMUS URBEA SL
Administrador Solidario
- Barreira Carmona Moises Emiliano
- Barreira Carmona Ruth Conrada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7555 , F 189, S 8, H M 122225, I/A 10 (05/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-217-28
Administrador Unico
- Barreira Carmona Ruth Conrada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9697 , F 83, S 8, H M 155808, I/A 8 (29/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-45-28
Empresa: SAGAS AUDITORES Y CONSULTORES SLP
Administrador Unico
- Barreira Carmona Ruth Conrada
Soc.Prof.
- Barreira Carmona Ruth Conrada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26757 , F 117, S 8, H M 482151, I/A 1 (17/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-141-28
Información de BARREIRA CARMONA RUTH CONRADA
Mostramos los datos de BARREIRA CARMONA RUTH CONRADA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARREIRA CARMONA RUTH CONRADA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos