BARREIRA CARMONA MOISES EMILIANO
Informe ejecutivo de BARREIRA CARMONA MOISES EMILIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE BARREIRA CARMONA MOISES EMILIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAGAS ADMINISTRADORES Y MEDIADORES CONCURSALES AIE | Administrador Solidario | 10/02/2022 | |
SAGAS ABOGADOS SLP | Socio Unico | 11/01/2012 | |
SAGAS ABOGADOS SLP | Soc.Prof. | 11/01/2012 | |
SAGAS ABOGADOS SLP | Administrador Unico | 11/01/2012 |
VINCULACIONES DE BARREIRA CARMONA MOISES EMILIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARREIRA CARMONA MOISES EMILIANO
Empresa: DOMUS URBEA SL
Administrador Solidario
- Barreira Carmona Moises Emiliano
- Barreira Carmona Ruth Conrada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 122225, I/A 12 (19/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-28
Empresa: SAGAS ABOGADOS SL
Administrador Unico
- Barreira Carmona Moises Emiliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29466 , F 143, S 8, H M 530389, I/A 4 (09/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-74-28
Empresa: FLULLE SL
Consejero Delegado
Presidente
Representante
- Barreira Carmona Moises Emiliano
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44052 , F 31, S 8, H M 719244, I/A 6 (17/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-224-28
Administrador Solidario
- Barreira Carmona Moises Emiliano
- Barreira Carmona Ruth Conrada
Socio Miembr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43051 , F 90, S 8, H M 760853, I/A 1 (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-28
Empresa: SAGAS ABOGADOS SLP
Administrador Unico
- Barreira Carmona Moises Emiliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29466 , F 142, S 8, H M 530389, I/A 2 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-28
Empresa: FLULLE SL
Representante
- Barreira Carmona Moises Emiliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40515 , F 160, S 8, H M 719244, I/A 1 (09/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-114-28
Empresa: DOMUS URBEA SL
Administrador Solidario
- Barreira Carmona Moises Emiliano
- Barreira Carmona Ruth Conrada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7555 , F 189, S 8, H M 122225, I/A 10 (05/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-217-28
Empresa: DOMUS URBEA SL
Administrador Mancomunado
- Barreira Carmona Israel Jesus
- Barreira Carmona Moises Emiliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7555 , F 189, S 8, H M 122225, I/A 10 (05/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-217-28
Empresa: INMUEBLES BANICA SL
Liquidador
- Barreira Carmona Moises Emiliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4685 , F 113, S 8, H M 76991, I/A 6 (29/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-213-28
Empresa: DOMUS URBEA SL
Administrador Mancomunado
- Barreira Carmona Israel Jesus
- Barreira Carmona Moises Emiliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7555 , F 189, S 8, H M 122225, I/A 9 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-28
VER MAS ACTOS
Información de BARREIRA CARMONA MOISES EMILIANO
Mostramos los datos de BARREIRA CARMONA MOISES EMILIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARREIRA CARMONA MOISES EMILIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos