BARRAJON MARTINEZ SONIA
Informe ejecutivo de BARRAJON MARTINEZ SONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BARRAJON MARTINEZ SONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
M SORI ESCOLA SA | Administrador Solidario | 21/07/2023 | |
THE OTHERS PHARMACY SL | Administrador Solidario | 04/04/2018 |
VINCULACIONES DE BARRAJON MARTINEZ SONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARRAJON MARTINEZ SONIA
Empresa: M SORI ESCOLA SA
Administrador Solidario
- Barrajon Martinez Marta
- Barrajon Martinez Ruth
- Barrajon Martinez Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1481 , F 43, S 8, H T 18432, I/A 9 (21/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-144-43
Empresa: M SORI ESCOLA SA
Administrador Solidario
- Barrajon Martinez Marta
- Barrajon Martinez Ruth
- Barrajon Martinez Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1481 , F 43, S 8, H T 18432, I/A 9 (21/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-144-43
Empresa: COLORNARANJA 021 SL
Liquidador
- Barrajon Martinez Sonia
- De La Mata Rastrilla Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40357 , F 44, S 8, H B 365128, I/A 8 (11/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-34-08
Empresa: COLORNARANJA 021 SL
Administrador Solidario
- Barrajon Martinez Sonia
- De La Mata Rastrilla Olga
Liquidador
- Barrajon Martinez Sonia
- De La Mata Rastrilla Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40357 , F 44, S 8, H B 365128, I/A 8 (11/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-34-08
Empresa: COLOR NARANJA SL
Liquidador
- Barrajon Martinez Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34389 , F 68, S 8, H B 245036, I/A 3 (07/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-134-08
Empresa: COLOR NARANJA SL
Administrador
- Barrajon Martinez Sonia
Liquidador
- Barrajon Martinez Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34389 , F 68, S 8, H B 245036, I/A 3 (07/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-134-08
Empresa: M SORI ESCOLA SA
Administrador Solidario
- Barrajon Martinez Marta
- Barrajon Martinez Ruth
- Barrajon Martinez Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1481 , F 42, S 8, H T 18432, I/A 8 (16/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-79-43
Empresa: M SORI ESCOLA SA
Administrador Solidario
- Barrajon Martinez Marta
- Barrajon Martinez Ruth
- Barrajon Martinez Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1481 , F 42, S 8, H T 18432, I/A 8 (16/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-79-43
Empresa: THE OTHERS PHARMACY SL
Administrador Solidario
- Barrajon Martinez Sonia
- De La Mata Rastrilla Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46352 , F 1, S 8, H B 517297, I/A 1 (04/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-71-08
Empresa: COLORNARANJA 021 SL
Administrador Solidario
- Barrajon Martinez Sonia
- De La Mata Rastrilla Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40357 , F 44, S 8, H B 365128, I/A 7 (12/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-179-08
VER MAS ACTOS
Información de BARRAJON MARTINEZ SONIA
Mostramos los datos de BARRAJON MARTINEZ SONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARRAJON MARTINEZ SONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos