BARRAJON MARTINEZ MARTA
Informe ejecutivo de BARRAJON MARTINEZ MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BARRAJON MARTINEZ MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
M SORI ESCOLA SA | Administrador Solidario | 21/07/2023 | |
BUFETE BARRAJON SL | Administrador Unico | 23/01/2018 |
VINCULACIONES DE BARRAJON MARTINEZ MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARRAJON MARTINEZ MARTA
Empresa: M SORI ESCOLA SA
Administrador Solidario
- Barrajon Martinez Marta
- Barrajon Martinez Ruth
- Barrajon Martinez Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1481 , F 43, S 8, H T 18432, I/A 9 (21/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-144-43
Empresa: M SORI ESCOLA SA
Administrador Solidario
- Barrajon Martinez Marta
- Barrajon Martinez Ruth
- Barrajon Martinez Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1481 , F 43, S 8, H T 18432, I/A 9 (21/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-144-43
Empresa: M SORI ESCOLA SA
Administrador Solidario
- Barrajon Martinez Marta
- Barrajon Martinez Ruth
- Barrajon Martinez Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1481 , F 42, S 8, H T 18432, I/A 8 (16/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-79-43
Empresa: M SORI ESCOLA SA
Administrador Solidario
- Barrajon Martinez Marta
- Barrajon Martinez Ruth
- Barrajon Martinez Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1481 , F 42, S 8, H T 18432, I/A 8 (16/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-79-43
Empresa: BUFETE BARRAJON SL
Administrador Unico
- Barrajon Martinez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1261 , F 108, S 8, H T 14081, I/A 7 (23/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-20-43
Empresa: BUFETE BARRAJON SL
Administrador Solidario
- Barrajon Martinez Marta
- Verges Canivell Arturo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1261 , F 108, S 8, H T 14081, I/A 7 (23/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-20-43
Empresa: BUFETE BARRAJON SL
Administrador Solidario
- Barrajon Martinez Marta
- Verges Canivell Arturo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1261 , F 107, S 8, H T 14081, I/A 6 (15/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-43
Empresa: M SORI ESCOLA SA
Administrador Solidario
- Barrajon Martinez Marta
- Barrajon Martinez Ruth
- Barrajon Martinez Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1481 , F 41, S 8, H T 18432, I/A 6 (12/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-15-43
Empresa: M SORI ESCOLA SA
Administrador Solidario
- Barrajon Martinez Marta
- Martinez Najas Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1481 , F 41, S 8, H T 18432, I/A 6 (12/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-15-43
Empresa: M SORI ESCOLA SA
Administrador Solidario
- Barrajon Martinez Marta
- Martinez Najas Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1481 , F 41, S 8, H T 18432, I/A 5 (22/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-145-43
VER MAS ACTOS
Información de BARRAJON MARTINEZ MARTA
Mostramos los datos de BARRAJON MARTINEZ MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARRAJON MARTINEZ MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos