BARGUEÑO GONZALEZ JOSE MARIA
Informe ejecutivo de BARGUEÑO GONZALEZ JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 11
CARGOS DE BARGUEÑO GONZALEZ JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS SOCIALES HABILITADORES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/11/2010 | 10/10/2012 |
EULEN SA | Apoderado | 27/09/2012 | |
FLEXIPLAN SA EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL | Apoderado | 08/08/2012 | |
EULEN CORPORATE SL | Apoderado | 08/08/2012 | |
EULEN CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/08/2012 | |
EULEN INTEGRA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/08/2012 | |
EULEN SEGURIDAD SA | Apoderado | 08/08/2012 | |
EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SA | Apoderado | 08/08/2012 | |
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PROTECCION INGENIERIA Y TECNOLOGIA SA | Apoderado | 08/08/2012 | |
CODELCO MERCANTIL SA | Apoderado | 08/08/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BARGUEÑO GONZALEZ JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARGUEÑO GONZALEZ JOSE MARIA
Empresa: SERVICIOS SOCIALES HABILITADORES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25950 , F 219, S 8, H M 467745, I/A 16 (10/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-203-28
Empresa: EULEN SA
Apoderado
- Bargueño Gonzalez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4942 , F 98, S 8, H BI 5581,A , I/ 495 (27/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-197-48
Empresa: INSTITUTO EULEN DE FORMACION SA
Apoderado
- Bargueño Gonzalez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27644 , F 35, S 8, H M 33268, I/A 44 (08/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-158-28
Empresa: CODELCO MERCANTIL SA
Apoderado
- Bargueño Gonzalez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27744 , F 216, S 8, H M 381079, I/A 44 (08/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-158-28
Apoderado
- Bargueño Gonzalez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27123 , F 136, S 8, H M 51179, I/A 87 (08/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-158-28
Empresa: EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SA
Apoderado
- Bargueño Gonzalez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24516 , F 178, S 8, H M 48228, I/A 188 (08/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-158-28
Empresa: EULEN SEGURIDAD SA
Apoderado
- Bargueño Gonzalez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24863 , F 66, S 8, H M 49261, I/A 544 (08/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-158-28
Empresa: EULEN INTEGRA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bargueño Gonzalez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28577 , F 202, S 8, H M 330247, I/A 111 (08/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-158-28
Empresa: EULEN CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bargueño Gonzalez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29946 , F 1, S 8, H M 362798, I/A 51 (08/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-158-28
Empresa: EULEN CORPORATE SL
Apoderado
- Bargueño Gonzalez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27622 , F 106, S 8, H M 466250, I/A 11 (08/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-158-28
VER MAS ACTOS
Información de BARGUEÑO GONZALEZ JOSE MARIA
Mostramos los datos de BARGUEÑO GONZALEZ JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARGUEÑO GONZALEZ JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos