LOPEZ FERNANDEZ PATRICIA
Informe ejecutivo de LOPEZ FERNANDEZ PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 17
Empresas inactivas: 16
CARGOS DE LOPEZ FERNANDEZ PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TESLA TAPIA SL | Administrador Solidario | 23/02/2016 | |
LA VIA 2000 SL | Administrador Unico | 09/03/2015 | |
DECOPEQUES MEDIA SL | Socio Unico | 19/02/2014 | |
DECOPEQUES MEDIA SL | Administrador Unico | 19/02/2014 |
VINCULACIONES DE LOPEZ FERNANDEZ PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ FERNANDEZ PATRICIA
Empresa: SAMSIC SOCIAL SL
Apoderado
- Lopez Fernandez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34093 , F 134, S 8, H M 454834, I/A 32 (21/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-28
Empresa: SAMSIC SERVICIOS AUXILIARES SL
Apoderado
- Lopez Fernandez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2694 , F 78, S 8, H SS 34478, I/A 55 (22/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-20
Empresa: SAMSIC IBERIA SL
Apoderado
- Lopez Fernandez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2758 , F 179, S 8, H SS 27046, I/A 103 (22/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-20
Empresa: SAMSIC FM SL
Apoderado
- Lopez Fernandez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34020 , F 204, S 8, H M 597432, I/A 40 (15/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-38-28
Empresa: ECO GAMA ALFA SL
Apoderado Solidario
- Lopez Fernandez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46027 , F 161, S 8, H B 121577, I/A 14 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-08
Apoderado Solidario
- Lopez Fernandez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27639 , F 162, S 8, H B 122798, I/A 11 (19/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-08
Empresa: PROMOTORA VIVIENDAS ISLA AROSA SL
Apoderado Mancomunado
- Lopez Fernandez Marta
- Lopez Fernandez Pablo
- Lopez Fernandez Pablo
- Lopez Fernandez Patricia
- Perez Gonzalez Almudena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2490, L 2490, F 187, S 8, H PO 26134, I/A 8 (14/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-182-36
Empresa: SAMSIC IBERIA SL
Apoderado
- Lopez Fernandez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2454 , F 139, S 8, H SS 27046, I/A 89 (29/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-20
Empresa: SAMSIC SERVICIOS AUXILIARES SL
Apoderado
- Lopez Fernandez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2694 , F 73, S 8, H SS 34478, I/A 42 (29/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-20
Empresa: SAMSIC FM SL
Apoderado
- Lopez Fernandez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34020 , F 197, S 8, H M 597432, I/A 24 (28/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-149-28
VER MAS ACTOS
Información de LOPEZ FERNANDEZ PATRICIA
Mostramos los datos de LOPEZ FERNANDEZ PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ FERNANDEZ PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos