BARANDIARAN ITURRIAGA JOSE AGUSTIN
Informe ejecutivo de BARANDIARAN ITURRIAGA JOSE AGUSTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BARANDIARAN ITURRIAGA JOSE AGUSTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUSIKATUZ SL | Administrador Mancomunado | 04/03/2019 |
VINCULACIONES DE BARANDIARAN ITURRIAGA JOSE AGUSTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARANDIARAN ITURRIAGA JOSE AGUSTIN
Empresa: ZAI ZOI EDIZIOGUNEA SL
Administrador Solidario
- Barandiaran Iturriaga Jose Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5014 , F 100, S 8, H BI 53793, I/A 4 (06/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-48
Empresa: MUSIKATUZ SL
Administrador Mancomunado
- Barandiaran Iturriaga Jose Agustin
- Lavin Hoyos Almudena
- Palacios Moran Iñaki
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5440 , F 150, S 8, H BI 63930, I/A 2 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-50-48
Empresa: BAGA BIGA PRODUKZIOAK SL
Administrador Mancomunado
- Aguinaga Abaunza Iker
- Barandiaran Iturriaga Jose Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4725 , F 78, S 8, H BI 46914, I/A 2 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-50-48
Empresa: ZAI ZOI EDIZIOGUNEA SL
Administrador Solidario
- Aguinaga Abaunza Iker
- Aizpuru Zubizarreta Rikardo Pelikixima
- Barandiaran Iturriaga Jose Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5014 , F 99, S 8, H BI 53793, I/A 2 (26/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-109-48
Empresa: ZAI ZOI EDIZIOGUNEA SL
Administrador Mancomunado
- Barandiaran Iturriaga Jose Agustin
- Pelaez Astorquia Alejandro Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5014 , F 99, S 8, H BI 53793, I/A 2 (26/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-109-48
Empresa: ZAI ZOI EDIZIOGUNEA SL
Administrador Mancomunado
- Barandiaran Iturriaga Jose Agustin
- Pelaez Astorquia Alejandro Guillermo
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5014 , F 97, S 8, H BI 53793, I/A 1 (29/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-48
Información de BARANDIARAN ITURRIAGA JOSE AGUSTIN
Mostramos los datos de BARANDIARAN ITURRIAGA JOSE AGUSTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARANDIARAN ITURRIAGA JOSE AGUSTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos