AGUINAGA ABAUNZA IKER
Informe ejecutivo de AGUINAGA ABAUNZA IKER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AGUINAGA ABAUNZA IKER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BAGA BIGA PRODUKZIOAK SL | Administrador Unico | 04/03/2019 | |
BAGA BIGA PRODUKZIOAK SL | Socio Unico | 04/03/2019 |
VINCULACIONES DE AGUINAGA ABAUNZA IKER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUINAGA ABAUNZA IKER
Empresa: ZAI ZOI EDIZIOGUNEA SL
Administrador Solidario
- Aguinaga Abaunza Iker
- Aizpuru Zubizarreta Rikardo Pelikixima
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5014 , F 100, S 8, H BI 53793, I/A 5 (03/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-161-48
Empresa: MUSIKATUZ SL
Administrador Unico
- Aguinaga Abaunza Iker
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5440 , F 150, S 8, H BI 63930, I/A 2 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-50-48
Empresa: BAGA BIGA PRODUKZIOAK SL
Socio Único
- Aguinaga Abaunza Iker
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4725 , F 78, S 8, H BI 46914, I/A 3 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-50-48
Empresa: BAGA BIGA PRODUKZIOAK SL
Administrador Unico
- Aguinaga Abaunza Iker
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4725 , F 78, S 8, H BI 46914, I/A 2 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-50-48
Empresa: BAGA BIGA PRODUKZIOAK SL
Administrador Mancomunado
- Aguinaga Abaunza Iker
- Barandiaran Iturriaga Jose Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4725 , F 78, S 8, H BI 46914, I/A 2 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-50-48
Empresa: ZAI ZOI EDIZIOGUNEA SL
Administrador Solidario
- Aguinaga Abaunza Iker
- Aizpuru Zubizarreta Rikardo Pelikixima
- Barandiaran Iturriaga Jose Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5014 , F 99, S 8, H BI 53793, I/A 2 (26/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-109-48
Empresa: MUSIKATUZ SL
Administrador Unico
- Aguinaga Abaunza Iker
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5440 , F 148, S 8, H BI 63930, I/A 1 (18/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-59-48
Información de AGUINAGA ABAUNZA IKER
Mostramos los datos de AGUINAGA ABAUNZA IKER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUINAGA ABAUNZA IKER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos