BANDEIRA GARCIA JOSE
Informe ejecutivo de BANDEIRA GARCIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BANDEIRA GARCIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CINTAS ADHESIVAS UBIS SA | Consejero | 15/09/2015 |
VINCULACIONES DE BANDEIRA GARCIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BANDEIRA GARCIA JOSE
Empresa: CINTAS ADHESIVAS UBIS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2706 , F 162, S 8, H SS 474, I/A 60 (13/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-165-20
Empresa: CINTAS ADHESIVAS UBIS SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 994 , F 131, S 8, H SS 474, I/A 53 (15/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-182-20
Empresa: CINTAS ADHESIVAS UBIS SA
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 994 , F 131, S 8, H SS 474, I/A 53 (15/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-182-20
Empresa: CINTAS ADHESIVAS UBIS SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 994 , F 130, S 8, H SS 474, I/A 51 (20/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-79-20
Empresa: CINTAS ADHESIVAS UBIS SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 994 , F 128, S 8, H SS 474, I/A 40 (15/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-37-20
Información de BANDEIRA GARCIA JOSE
Mostramos los datos de BANDEIRA GARCIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BANDEIRA GARCIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos