BALAGUER DELGADO IRENE
Informe ejecutivo de BALAGUER DELGADO IRENE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE BALAGUER DELGADO IRENE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION RESORT LA CIGUEÑA SL | Apoderado Solidario | 27/09/2011 | 28/06/2016 |
ALDEA REAL ESTATE SL | Apoderado | 30/11/2010 | 24/06/2015 |
CAPRICORNIOS SHOPPING VILLAGE SL | Apoderado | 18/07/2011 | 23/06/2015 |
DOMINO GOLF & PARADOR SL | Apoderado | 13/01/2011 | 22/06/2015 |
DOMINO REAL ESTATE SL | Apoderado | 13/01/2011 | 22/06/2015 |
PARTICIPATIONS RESTRUCTURING SPAIN HOLDING SL | Apoderado Solidario | 11/01/2011 | 22/06/2015 |
SERVATIUS SHOPPING MALL SL | Apoderado Solidario | 16/02/2011 | 11/06/2015 |
KEY VIL V SL | Apoderado Solidario | 09/08/2013 |
VINCULACIONES DE BALAGUER DELGADO IRENE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BALAGUER DELGADO IRENE
Empresa: GESTION RESORT LA CIGUEÑA SL
Apoderado Solidario
- Balaguer Delgado Irene
- Ferrando Ortola Maria
- Nieto Ranero Jose Manuel
- Rodriguez Martinez Javier
- Sala Sanjuan Abel Joan
- T. P. E.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1014 , F 141, S 8, H H 21007, I/A 10 (28/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-129-21
Empresa: ALDEA REAL ESTATE SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Balaguer Delgado Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30912 , F 129, S 8, H M 503279, I/A 22 (24/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-123-28
Empresa: CAPRICORNIOS SHOPPING VILLAGE SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Balaguer Delgado Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32751 , F 190, S 8, H M 519997, I/A 17 (23/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-121-28
Empresa: DOMINO GOLF & PARADOR SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Balaguer Delgado Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31932 , F 3, S 8, H M 503280, I/A 20 (22/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-121-28
Empresa: DOMINO REAL ESTATE SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Balaguer Delgado Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31707 , F 65, S 8, H M 502291, I/A 20 (22/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-121-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Balaguer Delgado Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29806 , F 42, S 8, H M 503278, I/A 22 (22/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-121-28
Empresa: SERVATIUS SHOPPING MALL SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Balaguer Delgado Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31030 , F 141, S 8, H M 503281, I/A 21 (11/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-28
Empresa: KEY VIL V SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Balaguer Delgado Irene
- De Ramon Ferrando Marta
- Ferrando Ortola Maria
- Rodriguez Martinez Javier
- T. P. E.
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29077 , F 201, S 8, H M 489278, I/A 9 (09/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-28
Empresa: GESTION RESORT LA CIGUEÑA SL
Apoderado Solidario
- Balaguer Delgado Irene
- Ferrando Ortola Maria
- Nieto Ranero Jose Manuel
- Rodriguez Martinez Javier
- Sala Sanjuan Abel Joan
- T. P. E.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4665, L 3573, F 65, S 8, H MA102114, I/A 5 (27/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-192-29
Empresa: CAPRICORNIOS SHOPPING VILLAGE SL
Apoderado
- Balaguer Delgado Irene
- De Ramon Ferrando Marta
- Ferrando Ortola Maria
- Perera Navas Victoria Elisa
- Rodriguez Martinez Javier
- T. P. E.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28879 , F 31, S 8, H M 519997, I/A 2 (18/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-148-28
VER MAS ACTOS
Información de BALAGUER DELGADO IRENE
Mostramos los datos de BALAGUER DELGADO IRENE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BALAGUER DELGADO IRENE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos