PERERA NAVAS VICTORIA ELISA
Informe ejecutivo de PERERA NAVAS VICTORIA ELISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 14
Empresas activas: 13
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE PERERA NAVAS VICTORIA ELISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BRUSPAIN SL | Apoderado | 29/06/2023 | |
CIRCUITO ASCARI SL | Secretario No Consejero | 14/03/2022 | |
INVERSIONES SHETLAND SL | Secretario No Consejero | 14/03/2022 | |
ASCARI JV COMPANY SL | Secretario No Consejero | 09/03/2022 | |
MARBELLA INTERNATIONAL STUDIES CENTER SL | Apoderado Solidario | 31/08/2020 | |
EXPEDITORS INTERNATIONAL ESPAÑA SA | Apoderado | 23/09/2014 | |
ORO DIRECT LAB SL | Vicesecretario No Consejero | 20/05/2014 | |
ORO DIRECT FINANCE SL | Vicesecretario No Consejero | 03/03/2014 | |
ORO DIRECT LAB SL | Apoderado Solidario | 16/12/2013 | |
EUROMETAL INVESTMENT HOLDING SL | Secretario No Consejero | 31/07/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE PERERA NAVAS VICTORIA ELISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PERERA NAVAS VICTORIA ELISA
Empresa: BRUSPAIN SL
Apoderado
- Del Valle Diez David
- Perera Navas Victoria Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41227 , F 17, S 8, H M 730894, I/A 5 (29/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-28
Empresa: HILDING ANDERS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Bolivar Tejedo Miguel
- Marti Moreno Jorge Juan
- Perera Navas Victoria Elisa
- Piquer Altarriba Juan
- Rodriguez Martinez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5890, L 3196, F 214, S 8, H V 56424, I/A 47 (26/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-146-46
Empresa: HILDING ANDERS HOLDINGS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Bolivar Tejedo Miguel
- Marti Moreno Jorge Juan
- Perera Navas Victoria Elisa
- Piquer Altarriba Juan
- Rodriguez Martinez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9491, L 6773, F 147, S 8, H V 125739, I/A 24 (26/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-146-46
Empresa: INVERSIONES SHETLAND SL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
- Perera Navas Victoria Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2617, L 1530, F 119, S 8, H MA 44144, I/A 14 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-29
Empresa: CIRCUITO ASCARI SL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
- Perera Navas Victoria Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6124, L 5031, F 125, S 8, H MA 57116, I/A 24 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-29
Empresa: ASCARI JV COMPANY SL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
- Perera Navas Victoria Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6070, L 4977, F 89, S 8, H MA162964, I/A 3 (09/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-29
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Crespo Alcala Joaquin Alberto
- Maria Beatriz Puerta Vides
- Minero Macias Clara
- Orellana Perez Ana Maria
- Perera Navas Victoria Elisa
- Vazquez Ayala Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5959, L 4866, F 34, S 8, H MA116081, I/A 15 (31/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-176-29
Empresa: CHIC-KLES GUM SL
Apoderado Solidario
- Perera Navas Victoria Elisa
- Rodriguez Martinez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9491, L 6773, F 171, S 8, H V 133576, I/A 26 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-46
Empresa: MINERVA VALENCIA SL
Apoderado Solidario
- Ferrando Ortola Maria
- Perera Navas Victoria Elisa
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9599, L 6881, F 84, S 8, H V 152922, I/A 9 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-46
Empresa: EXPEDITORS INTERNATIONAL ESPAÑA SA
Apoderado
- Bolivar Tejedo Miguel
- Marti Moreno Jorge Juan
- Perera Navas Victoria Elisa
- Piquer Altarriba Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21499 , F 77, S 8, H M 116974, I/A 51 (23/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-188-28
VER MAS ACTOS
Información de PERERA NAVAS VICTORIA ELISA
Mostramos los datos de PERERA NAVAS VICTORIA ELISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PERERA NAVAS VICTORIA ELISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos