BALAGUE SIERRA CARMEN
Informe ejecutivo de BALAGUE SIERRA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE BALAGUE SIERRA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO FERRER INTERNACIONAL SA | Apoderado Solidario | 29/09/2020 | |
FERRER INTERNACIONAL SA | Apoderado Solidario | 23/01/2020 |
VINCULACIONES DE BALAGUE SIERRA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BALAGUE SIERRA CARMEN
Empresa: GRUPO FERRER INTERNACIONAL SA
Apoderado Solidario
- Balague Sierra Carmen
- Caceres Torrens Jordi
- Ines Vergara Rivera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46714 , F 213, S 8, H B 184105, I/A 117 (29/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-195-08
Empresa: FERRER INTERNACIONAL SA
Apoderado Solidario
- Balague Sierra Carmen
- Caceres Torrens Jordi
- Ines Vergara Rivera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46726 , F 6, S 8, H B 78309, I/A 210 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-08
Empresa: EDICIONS 62 SA
Apoderado
- Balague Sierra Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40821 , F 180, S 8, H B 7460, I/A 140 (09/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-54-08
Empresa: GRUP EDITORIAL 62 SL
Apoderado
- Balague Sierra Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40821 , F 142, S 8, H B 214013, I/A 35 (01/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-48-08
Empresa: UN PER UN SOLUCIONS COMERCIALS SA
Apoderado
- Balague Sierra Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39755 , F 210, S 8, H B 89917, I/A 67 (01/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-48-08
Empresa: RAVAL EDICIONS SL
Apoderado
- Balague Sierra Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40194 , F 64, S 8, H B 331643, I/A 13 (01/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-48-08
Apoderado
- Balague Sierra Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39566 , F 50, S 8, H B 37102, I/A 87 (01/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-48-08
Empresa: ENLACES EDITORIALES SL
V-SEC NO CON
- Balague Sierra Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40418 , F 68, S 8, H B 350357, I/A 12 (16/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-40-08
Información de BALAGUE SIERRA CARMEN
Mostramos los datos de BALAGUE SIERRA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BALAGUE SIERRA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos