ENLACES EDITORIALES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 662
Código Postal 08034
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ENLACES EDITORIALES SL
CIF B64555980
Capital Social 334710.4 Euros
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Fecha de Constitución 20/04/2007
Página Web www.enlaceseditoriales.com
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE ENLACES EDITORIALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ENLACES EDITORIALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alfonso Silvela Laia | Apoderado | 28/01/2013 | 26/08/2013 |
Badenes Del Rio Jesus | Consejero | 26/08/2013 | |
De Herralde Grau Jorge | Presidente | 26/08/2013 | |
De Herralde Grau Jorge | Consejero | 26/08/2013 | |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 14/12/2012 | 26/08/2013 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 19/08/2010 | 26/08/2013 |
Elias Viñeta Luis | Secretario No Consejero | 26/08/2013 | |
Garcia Sanchez Jose Miguel | Consejero | 26/08/2013 | |
Jimenez Gil Antonio | Apoderado | 28/01/2013 | 26/08/2013 |
Mallafre Cruañas Xavier | Liquidador | 26/08/2013 | 26/08/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ENLACES EDITORIALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42405 , F 37, S 8, H B 350357, I/A 27 (26/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-168-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42405 , F 37, S 8, H B 350357, I/A 27 (26/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-168-08
Consejero Delegado
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42405 , F 37, S 8, H B 350357, I/A 27 (26/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-168-08
Capital Anterior: | 284.710,40 | Euros |
Aumento de capital: | 50.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 334.710,40 | Euros |
Porcentaje: | 17,56 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42405 , F 37, S 8, H B 350357, I/A 26 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-08
Capital Anterior: | 234.710,40 | Euros |
Aumento de capital: | 50.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 284.710,40 | Euros |
Porcentaje: | 21,30 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42405 , F 36, S 8, H B 350357, I/A 25 (03/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-88-08
- AV DIAGONAL,662-664 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42405 , F 36, S 8, H B 350357, I/A 24 (05/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-71-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42405 , F 36, S 8, H B 350357, I/A 23 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42405 , F 34, S 8, H B 350357, I/A 22 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42405 , F 34, S 8, H B 350357, I/A 21 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42405 , F 34, S 8, H B 350357, I/A 20 (14/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-245-08