BALAGUE LACRUZ DAVID
Informe ejecutivo de BALAGUE LACRUZ DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BALAGUE LACRUZ DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SINVER SA | Administrador Solidario | 07/06/2016 |
VINCULACIONES DE BALAGUE LACRUZ DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BALAGUE LACRUZ DAVID
Empresa: SINVER SA
Administrador Solidario
- Balague Farre Montserrat
- Balague Lacruz David
- Farre Pinent Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 203 , F 112, S 8, H L 3675, I/A 17 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-113-25
Empresa: SINVER SA
Administrador Solidario
- Balague Lacruz David
- Farre Pinent Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 203 , F 112, S 8, H L 3675, I/A 17 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-113-25
Empresa: SINVER SA
Administrador Solidario
- Balague Lacruz David
- Farre Pinent Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 203 , F 112, S 8, H L 3675, I/A 16 (12/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-116-25
Empresa: SINVER SA
Administrador Solidario
- Balague Lacruz David
- Farre Pinent Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 203 , F 111, S 8, H L 3675, I/A 13 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-1-25
Empresa: GOLPARC SA
Apoderado
- Balague Lacruz David
- Brufau Cullere Eduard
- Capdevila Aldabo Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 203 , F 121, S 8, H L 3677, I/A 10 (22/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-102-25
Información de BALAGUE LACRUZ DAVID
Mostramos los datos de BALAGUE LACRUZ DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BALAGUE LACRUZ DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos