BALAGUE FARRE MONTSERRAT
Informe ejecutivo de BALAGUE FARRE MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BALAGUE FARRE MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SBE ABOGADOS ASOCIADOS SLP | Administrador Solidario | 29/07/2024 | |
CONECTA2 LEGAL SBCN SL | Apoderado Solidario | 13/01/2022 | |
CONECTA ASESORES SL | Administrador Solidario | 09/10/2019 | |
SINVER SA | Administrador Solidario | 07/06/2016 | |
SBC ABOGADOS ASOCIADOS SL | Administrador Solidario | 18/06/2014 |
VINCULACIONES DE BALAGUE FARRE MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BALAGUE FARRE MONTSERRAT
Empresa: SBE ABOGADOS ASOCIADOS SLP
Administrador Solidario
- Balague Farre Montserrat
- Elbaz Trojman Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 619346, I/A 1 (29/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-149-08
Empresa: SINVER SA
Administrador Solidario
- Balague Farre Montserrat
- Balague Lacruz David Antonio
- Farre Pinent Maria Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 213 , F 86, S 8, H L 3675, I/A 18 (26/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-25
Empresa: CONECTA2 LEGAL SBCN SL
Apoderado Solidario
- Balague Farre Montserrat
- Salmeron Zafra Edgar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42316 , F 133, S 8, H M 749104, I/A 3 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-28
Empresa: CONECTA2 LEGAL SBCN SL
Administrador Solidario
- Balague Farre Montserrat
- Salmeron Porras Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42316 , F 133, S 8, H M 749104, I/A 2 (02/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-236-28
Empresa: CONECTA2 LEGAL SBCN SL
Administrador Solidario
- Balague Farre Montserrat
- Salmeron Porras Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42316 , F 131, S 8, H M 749104, I/A 1 (11/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-158-28
Empresa: CONECTA ASESORES SL
Administrador Solidario
- Balague Farre Montserrat
- Calero Matilla Francisco Javier
- Salmeron Zafra Edgar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39720 , F 10, S 8, H M 705751, I/A 1 (09/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-199-28
Empresa: SINVER SA
Administrador Solidario
- Balague Farre Montserrat
- Balague Lacruz David
- Farre Pinent Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 203 , F 112, S 8, H L 3675, I/A 17 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-113-25
Empresa: SBC ABOGADOS ASOCIADOS SL
Administrador Solidario
- Balague Farre Montserrat
- Salmeron Porras Diego
- Salmeron Zafra Edgar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44364 , F 194, S 8, H B 454006, I/A 1 (18/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-118-08
Información de BALAGUE FARRE MONTSERRAT
Mostramos los datos de BALAGUE FARRE MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BALAGUE FARRE MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos