AZURZA GUERRICAECHEVARRIA JOSEBA-JOKIN
Informe ejecutivo de AZURZA GUERRICAECHEVARRIA JOSEBA-JOKIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AZURZA GUERRICAECHEVARRIA JOSEBA-JOKIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NORGESTION SA | Consejero | 16/05/2011 | |
SORFIN SA | Secretario | 28/09/2009 | |
SORFIN SA | Consejero | 28/09/2009 | |
NORGESTION SA | Secretario | 04/05/2009 |
VINCULACIONES DE AZURZA GUERRICAECHEVARRIA JOSEBA-JOKIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AZURZA GUERRICAECHEVARRIA JOSEBA-JOKIN
Empresa: FORESUR CELULOSAS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:FORESUR CELULOSAS SL
Nif:B20561486
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE SAN SEBASTIAN
Juez / Ponente:DON PEDRO JOSE MALAGON RUIZ
Fecha de Resolución:06/09/2006
Número Procedimiento Concursal:203/06
Datos Registrales:
Tomo:
1585
Libro:
0
Folio:
219
Hoja:
8-11571
Inscripción:
9
Fecha Inscripción27/07/2012
Registro:Registro Mercantil de Gipuzkoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1585 , F 219, S 8, H SS 11571, I/A 9 (27/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-150-20
Empresa: NORGESTION SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Azurza Guerricaechevarria Joseba-jokin
- Lizarraga Ganzarain Luis Ignacio
- Rodrigo Alonso Luis-maria
Presidente
Secretario
- Azurza Guerricaechevarria Joseba-jokin
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2414 , F 18, S 8, H SS 2506, I/A 41 (16/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-98-20
Empresa: NORACTION SA
Consejero
- Azurza Guerricaechevarria Joseba-jokin
Secretario
- Azurza Guerricaechevarria Joseba-jokin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2383 , F 88, S 8, H SS 1479, I/A 26 (25/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-105-20
Empresa: SORFIN SA
Consejero
- Azurza Guerricaechevarria Joseba-jokin
- Lizarraga Ganzarain Luis Ignacio
- Rodrigo Alonso Luis-maria
Presidente
Secretario
- Azurza Guerricaechevarria Joseba-jokin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2090 , F 15, S 8, H SS 23668, I/A 6 (28/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-192-20
Empresa: NORGESTION SA
Presidente
Secretario
- Azurza Guerricaechevarria Joseba-jokin
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2414 , F 17, S 8, H SS 2506, I/A 38 (04/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-89-20
Información de AZURZA GUERRICAECHEVARRIA JOSEBA-JOKIN
Mostramos los datos de AZURZA GUERRICAECHEVARRIA JOSEBA-JOKIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AZURZA GUERRICAECHEVARRIA JOSEBA-JOKIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos