AZNAR MIGUEL ERIC
Informe ejecutivo de AZNAR MIGUEL ERIC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE AZNAR MIGUEL ERIC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLANET HORSE SL | Administrador Unico | 03/01/2012 | 18/10/2013 |
EQUIVALENZA MANUFACTORY SL | Administrador Unico | 08/11/2011 | 18/09/2012 |
LOSNAL TRADE SL | Administrador Unico | 05/01/2012 | 18/09/2012 |
VINCULACIONES DE AZNAR MIGUEL ERIC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AZNAR MIGUEL ERIC
Empresa: PLANET HORSE SL
Administrador Unico
- Aznar Miguel Eric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42922 , F 204, S 8, H B 419279, I/A 2 (18/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-206-08
Empresa: EQUIVALENZA MANUFACTORY SL
Administrador Unico
- Aznar Miguel Eric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42842 , F 224, S 8, H B 415265, I/A 3 (18/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-186-08
Empresa: LOSNAL TRADE SL
Administrador Unico
- Aznar Miguel Eric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42846 , F 56, S 8, H B 415421, I/A 3 (18/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-186-08
Empresa: LOSNAL TRADE SL
Administrador Unico
- Aznar Miguel Eric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42846 , F 55, S 8, H B 415421, I/A 2 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-08
Empresa: PLANET HORSE SL
Administrador Unico
- Aznar Miguel Eric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42922 , F 203, S 8, H B 419279, I/A 1 (03/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-08
Empresa: EQUIVALENZA MANUFACTORY SL
Administrador Unico
- Aznar Miguel Eric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42842 , F 223, S 8, H B 415265, I/A 1 (08/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-08
Información de AZNAR MIGUEL ERIC
Mostramos los datos de AZNAR MIGUEL ERIC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AZNAR MIGUEL ERIC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos