EQUIVALENZA MANUFACTORY SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Salvador Espriu, 13
Código Postal 08908
Municipio L'Hospitalet de Llobregat
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social EQUIVALENZA MANUFACTORY SL
CIF B65653529
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Fabricación de perfumes y cosméticos
Fecha de Constitución 10/10/2011
Página Web www.equivalenza.com
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente HOMES EXPERIENCE PROPERTY TECHNOLOGY SL
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE EQUIVALENZA MANUFACTORY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EQUIVALENZA MANUFACTORY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
1151 INVERSIONES SL | Consejero | 29/07/2016 | 28/10/2016 |
Aznar Ruiz Jose | REPR.143 RRM | 29/07/2016 | 28/10/2016 |
Coll Sugrañes Lluis | Apoderado Solidario | 13/10/2016 | 28/10/2016 |
David Kervyn De Lettenhove | Apoderado Solidario | 13/10/2016 | 28/10/2016 |
Edouard Fabien Sultan | Consejero | 14/12/2015 | 28/10/2016 |
EMPER TRADE SL | Consejero | 19/10/2015 | 28/10/2016 |
Guillaume De Foucault | Secretario | 19/10/2015 | 28/10/2016 |
Guillaume De Foucault | Consejero | 19/10/2015 | 28/10/2016 |
Guillaume De Foucault | REPR.143 RRM | 19/10/2015 | 28/10/2016 |
HOMES EXPERIENCE PROPERTY TECHNOLOGY SL | Presidente | 29/07/2016 | 28/10/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EQUIVALENZA MANUFACTORY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45610 , F 92, S 8, H B 415265, I/A 32 (28/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-214-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45610 , F 92, S 8, H B 415265, I/A 31 (13/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-201-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43730 , F 140, S 8, H B 415265, I/A 30 (13/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-201-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43730 , F 140, S 8, H B 415265, I/A 30 (13/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-201-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART. 6 : FIJACION DEL INICIO Y CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL, INICIANDOSE EL DIA 1 DE JULIO Y FINALIZANDO EL 30 DE JUNIO DE CADA AÑO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43730 , F 139, S 8, H B 415265, I/A 29 (11/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-159-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL. SOCIO UNICO: EQUIVALENZA INTERNATIONAL GROUP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43730 , F 139, S 8, H B 415265, I/A 28 (11/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-159-08
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43730 , F 139, S 8, H B 415265, I/A 27 (29/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-150-08
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43730 , F 139, S 8, H B 415265, I/A 27 (29/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-150-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43730 , F 138, S 8, H B 415265, I/A 26 (27/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43730 , F 138, S 8, H B 415265, I/A 26 (27/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-08