AYNETO GUBERT JAVIER
Informe ejecutivo de AYNETO GUBERT JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AYNETO GUBERT JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IDEAS2VALUE NETWORK SL | Liquidador | 17/01/2020 | 17/01/2020 |
IDEAS2VALUE NETWORK SL | Administrador Unico | 19/03/2014 | 17/01/2020 |
INGENIERIA AERONAUTICA INGENIA AIE | REPR.143 RRM | 03/09/2009 | 10/08/2011 |
VINCULACIONES DE AYNETO GUBERT JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AYNETO GUBERT JAVIER
Empresa: IDEAS2VALUE NETWORK SL
Liquidador
- Ayneto Gubert Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44007 , F 171, S 8, H B 444288, I/A 3 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-08
Empresa: IDEAS2VALUE NETWORK SL
Administrador Unico
- Ayneto Gubert Javier
Liquidador
- Ayneto Gubert Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44007 , F 171, S 8, H B 444288, I/A 3 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-08
Empresa: IDEAS2VALUE NETWORK SL
Administrador Unico
- Ayneto Gubert Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44007 , F 171, S 8, H B 444288, I/A 2 (19/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-59-08
Empresa: INGENIERIA AERONAUTICA INGENIA AIE
MBRO.JTA.DIR
PRESI.JTA.DI
REPR.143 RRM
- Ayneto Gubert Javier
- Oñate Ibañez De Navarra Eugenio
- Ramos Toribio Francisco Javier
SEC.JTA.DIRE
Tesorero Junta Directiva
Vicepresidente Junta Directiva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41414 , F 33, S 8, H B 295683, I/A 13 (10/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-162-08
Empresa: INGENIERIA AERONAUTICA INGENIA AIE
MBRO.JTA.DIR
PRESI.JTA.DI
REPR.143 RRM
- Ayneto Gubert Javier
- Oñate Ibañez De Navarra Eugenio
- Ramos Toribio Francisco Javier
SEC.JTA.DIRE
Tesorero Junta Directiva
Vicepresidente Junta Directiva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36819 , F 126, S 8, H B 295683, I/A 8 (03/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-175-08
Empresa: INGENIERIA AERONAUTICA INGENIA AIE
MBRO.JTA.DIR
PRESI.JTA.DI
REPR.143 RRM
SEC.JTA.DIRE
Tesorero Junta Directiva
Vicepresidente Junta Directiva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36819 , F 126, S 8, H B 295683, I/A 8 (03/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-175-08
Información de AYNETO GUBERT JAVIER
Mostramos los datos de AYNETO GUBERT JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AYNETO GUBERT JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos