INGENIERIA AERONAUTICA INGENIA AIE - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social INGENIERIA AERONAUTICA INGENIA AIE
CIF G63357123
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 03/12/2003
VINCULACIONES DE INGENIERIA AERONAUTICA INGENIA AIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INGENIERIA AERONAUTICA INGENIA AIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BETWEEN TECHNOLOGY SL | MBRO.JTA.DIR | 16/06/2015 | 01/10/2018 |
BETWEEN TECHNOLOGY SL | SEC.JTA.DIRE | 16/06/2015 | 01/10/2018 |
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER SA | MBRO.JTA.DIR | 16/06/2015 | 01/10/2018 |
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER SA | Vicepresidente Junta Directiva | 16/06/2015 | 01/10/2018 |
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER SA | MBRO.JTA.DIR | 10/08/2011 | 01/10/2018 |
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER SA | Vicepresidente Junta Directiva | 10/08/2011 | 01/10/2018 |
Marcipar Schenquer Javier | REPR.143 RRM | 10/08/2011 | 01/10/2018 |
Marco Scamuzzi | Apoderado | 22/01/2010 | 01/10/2018 |
Martija Ortiz Marc | REPR.143 RRM | 10/08/2011 | 01/10/2018 |
PRAE TRADE SL | MBRO.JTA.DIR | 16/06/2015 | 01/10/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INGENIERIA AERONAUTICA INGENIA AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41414 , F 35, S 8, H B 295683, I/A 17 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-195-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41414 , F 35, S 8, H B 295683, I/A 17 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-195-08
- SEPARACION DE ABGAM S.A. COMO SOCIO DE LA AGRUPACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41414 , F 35, S 8, H B 295683, I/A 17 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-195-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41414 , F 35, S 8, H B 295683, I/A 17 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-195-08
Liquidador
PRESI.JTA.DI
REPR.143 RRM
SEC.JTA.DIRE
Tesorero Junta Directiva
Vicepresidente Junta Directiva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41414 , F 35, S 8, H B 295683, I/A 17 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-195-08
PRESI.JTA.DI
REPR.143 RRM
SEC.JTA.DIRE
Tesorero Junta Directiva
Vicepresidente Junta Directiva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41414 , F 35, S 8, H B 295683, I/A 16 (16/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-117-08
SEC.JTA.DIRE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41414 , F 35, S 8, H B 295683, I/A 16 (16/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-117-08
- SEPARACION DE "IDOM INGENIERIA Y SISTEMAS SA" COMO SOCIO DELA AGRUPACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41414 , F 34, S 8, H B 295683, I/A 15 (20/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-230-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-237-08
- SEPARACION COMO SOCIO DE LA AGRUPACION DE LA COMPAÑIA:EDV FERROVIARIA AERONAUTICA Y AUTOMOCION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41414 , F 34, S 8, H B 295683, I/A 14 (19/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-167-08