AVILA CHILLIDA ANTONIO JOSE
Informe ejecutivo de AVILA CHILLIDA ANTONIO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AVILA CHILLIDA ANTONIO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COVALINVER SL | Apoderado | 07/08/2023 | |
CHILLIDA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SL | Apoderado | 02/08/2023 | |
CHILLIDA ALERT SYSTEM SL | Apoderado | 02/08/2023 | |
INNOHVACR HISPANA SL | Apoderado | 31/07/2023 | |
CHILLIDA BUSINESS GROUP SL | Apoderado | 31/07/2023 | |
CHILLIDA ALERT SYSTEM SL | Apoderado Solidario | 02/05/2014 | |
INNOHVACR HISPANA SL | Apoderado Solidario | 19/07/2013 |
VINCULACIONES DE AVILA CHILLIDA ANTONIO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AVILA CHILLIDA ANTONIO JOSE
Empresa: COVALINVER SL
Apoderado
- Avila Chillida Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8017, L 5310, F 202, S 8, H V 101567, I/A 5 (07/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-154-46
Apoderado
- Avila Chillida Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4026, L 1338, F 44, S 8, H V 18113, I/A 14 (02/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-151-46
Empresa: CHILLIDA ALERT SYSTEM SL
Apoderado
- Avila Chillida Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9786, L 7068, F 78, S 8, H V 159248, I/A 6 (02/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-151-46
Empresa: CHILLIDA BUSINESS GROUP SL
Apoderado
- Avila Chillida Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8200, L 5492, F 199, S 8, H V 105737, I/A 11 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-150-46
Empresa: INNOHVACR HISPANA SL
Apoderado
- Avila Chillida Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9659, L 6941, F 212, S 8, H V 154959, I/A 5 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-150-46
Empresa: NONWATIO TECHNOLOGY SOLUTIONS SL
Consejero
- Avila Chillida Antonio Jose
Secretario
- Avila Chillida Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9669, L 6951, F 172, S 8, H V 155312, I/A 4 (24/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-211-46
Empresa: INNOHVACR HISPANA SL
Consejero
- Avila Chillida Antonio Jose
- Avila Chillida Vicente
- Avila Chulia Antonio
Presidente
Secretario
- Avila Chillida Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9659, L 6941, F 212, S 8, H V 154959, I/A 4 (24/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-146-46
Empresa: ALERT SYSTEM SL
Apoderado Solidario
- Avila Chillida Antonio Jose
- Avila Chillida Vicente Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9786, L 7068, F 76, S 8, H V 159248, I/A 2 (02/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-87-46
Empresa: NONWATIO TECHNOLOGY SOLUTIONS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Avila Chillida Antonio Jose
- Avila Chillida Vicente Rafael
- Belloch Carrasco Maria
- Belloch Carrasco Noel Zacarias
Presidente
Secretario
- Avila Chillida Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9669, L 6951, F 172, S 8, H V 155312, I/A 1 (12/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-46
Empresa: INNOHVACR HISPANA SL
Apoderado Solidario
- Avila Chillida Antonio Jose
- Avila Chillida Vicente Rafael
- Avila Chulia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9659, L 6941, F 211, S 8, H V 154959, I/A 2 (19/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-141-46
VER MAS ACTOS
Información de AVILA CHILLIDA ANTONIO JOSE
Mostramos los datos de AVILA CHILLIDA ANTONIO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AVILA CHILLIDA ANTONIO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos