ATKINSON PATRICIO
Informe ejecutivo de ATKINSON PATRICIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ATKINSON PATRICIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZURICH SANTANDER HOLDING (SPAIN ) SL | Apoderado Mancomunado | 09/10/2018 | 28/01/2020 |
ZURICH SANTANDER INSURANCE AMERICA SL | Apoderado Mancomunado | 09/10/2018 | 28/01/2020 |
ZURICH SANTANDER HOLDING DOS (SPAIN) SL | Apoderado Mancomunado | 10/10/2018 | 28/01/2020 |
ZURICH SANTANDER INSURANCE AMERICA SL | Apoderado Solidario | 05/02/2019 | 28/01/2020 |
ZURICH SANTANDER HOLDING (SPAIN ) SL | Apoderado Solidario | 05/02/2019 | 28/01/2020 |
ZURICH SANTANDER HOLDING DOS (SPAIN) SL | Apoderado Solidario | 06/02/2019 | 28/01/2020 |
VINCULACIONES DE ATKINSON PATRICIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ATKINSON PATRICIO
Empresa: ZURICH SANTANDER HOLDING (SPAIN ) SL
Apoderado Mancomunado
- Aguirre Jimenez Tomas
- Atkinson Patricio
Apoderado Solidario
- Aguirre Jimenez Tomas
- Atkinson Patricio
- Goñalons Coll Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34459 , F 164, S 8, H M 534050, I/A 38 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-28
Apoderado Mancomunado
- Atkinson Patricio
Apoderado Solidario
- Atkinson Patricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31432 , F 55, S 8, H M 512475, I/A 55 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-28
Apoderado Mancomunado
- Atkinson Patricio
Apoderado Solidario
- Atkinson Patricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32739 , F 184, S 8, H M 536229, I/A 37 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-28
Apoderado Solidario
- Alvarez Zabala Juan Manuel
- Atkinson Patricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32739 , F 181, S 8, H M 536229, I/A 31 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-28
Empresa: ZURICH SANTANDER HOLDING (SPAIN ) SL
Apoderado Solidario
- Alvarez Zabala Juan Manuel
- Atkinson Patricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34459 , F 160, S 8, H M 534050, I/A 32 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-28
Apoderado Solidario
- Alvarez Zabala Juan Manuel
- Atkinson Patricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31432 , F 52, S 8, H M 512475, I/A 48 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-28
Apoderado Mancomunado
- Atkinson Patricio
- Avendaño Cristian Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32739 , F 178, S 8, H M 536229, I/A 28 (10/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-201-28
Apoderado Mancomunado
- Atkinson Patricio
- Avendaño Cristian Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31432 , F 49, S 8, H M 512475, I/A 45 (09/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-201-28
Empresa: ZURICH SANTANDER HOLDING (SPAIN ) SL
Apoderado Mancomunado
- Atkinson Patricio
- Avendaño Cristian Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34459 , F 158, S 8, H M 534050, I/A 29 (09/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-201-28
Información de ATKINSON PATRICIO
Mostramos los datos de ATKINSON PATRICIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ATKINSON PATRICIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos