ALVAREZ ZABALA JUAN MANUEL
Informe ejecutivo de ALVAREZ ZABALA JUAN MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALVAREZ ZABALA JUAN MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZURICH SANTANDER INSURANCE AMERICA SL | Apoderado | 28/04/2022 | |
ZURICH SANTANDER HOLDING DOS (SPAIN) SL | Apoderado Mancomunado | 11/04/2022 | |
ZURICH SANTANDER HOLDING (SPAIN ) SL | Apoderado Mancomunado | 07/04/2022 | |
ZURICH SANTANDER HOLDING DOS (SPAIN) SL | Apoderado Solidario | 06/02/2019 | |
ZURICH SANTANDER INSURANCE AMERICA SL | Apoderado Solidario | 05/02/2019 | |
ZURICH SANTANDER HOLDING (SPAIN ) SL | Apoderado Solidario | 05/02/2019 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ ZABALA JUAN MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ ZABALA JUAN MANUEL
Apoderado
- Alvarez Zabala Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40829 , F 113, S 8, H M 512475, I/A 63 (28/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-86-28
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Zabala Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32739 , F 186, S 8, H M 536229, I/A 42 (11/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-75-28
Empresa: ZURICH SANTANDER HOLDING (SPAIN ) SL
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Zabala Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34459 , F 166, S 8, H M 534050, I/A 43 (07/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-73-28
Apoderado Solidario
- Alvarez Zabala Juan Manuel
- Atkinson Patricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32739 , F 181, S 8, H M 536229, I/A 31 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-28
Empresa: ZURICH SANTANDER HOLDING (SPAIN ) SL
Apoderado Solidario
- Alvarez Zabala Juan Manuel
- Atkinson Patricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34459 , F 160, S 8, H M 534050, I/A 32 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-28
Apoderado Solidario
- Alvarez Zabala Juan Manuel
- Atkinson Patricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31432 , F 52, S 8, H M 512475, I/A 48 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-28
Información de ALVAREZ ZABALA JUAN MANUEL
Mostramos los datos de ALVAREZ ZABALA JUAN MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ ZABALA JUAN MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos