ASENSIO JAVIER MADRID RUIZ
Informe ejecutivo de ASENSIO JAVIER MADRID RUIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ASENSIO JAVIER MADRID RUIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL HUERTO DE MIRANDA SL | Consejero | 25/10/2011 |
VINCULACIONES DE ASENSIO JAVIER MADRID RUIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ASENSIO JAVIER MADRID RUIZ
Empresa: JUMSAL SA
Consejero
- Asensio Javier Madrid Ruiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2745 , F 112, S 8, H MU 10444, I/A 29 (04/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-176-30
Empresa: JUMSAL SA
Consejero
- Asensio Javier Madrid Ruiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2745 , F 110, S 8, H MU 10444, I/A 26 (06/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-154-30
Empresa: INVERSIONES PASAJE CONESA SL
Administrador Unico
- Asensio Javier Madrid Ruiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3015 , F 63, S 8, H MU 82912, I/A 2 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-100-30
Empresa: INVERSIONES PASAJE CONESA SL
Administrador Unico
- Asensio Javier Madrid Ruiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3015 , F 62, S 8, H MU 82912, I/A 1 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-23-30
Empresa: EL HUERTO DE MIRANDA SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Asensio Javier Madrid Ruiz
- Francisco Javier Asensio Pereiro
- Francisco Javier Madrid Muñoz
- Jose Regino Hernandez Gil
- Salvador Madrid Ruiz
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2847 , F 6, S 8, H MU 78320, I/A 1 (25/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-209-30
Información de ASENSIO JAVIER MADRID RUIZ
Mostramos los datos de ASENSIO JAVIER MADRID RUIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ASENSIO JAVIER MADRID RUIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos