ARREDONDO FERNANDEZ VICTOR MANUEL
Informe ejecutivo de ARREDONDO FERNANDEZ VICTOR MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ARREDONDO FERNANDEZ VICTOR MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES CIRENE SL | Administrador Mancomunado | 14/03/2011 | |
PROMOCIONES CIRENE SL | Apoderado | 14/03/2011 | |
IBERICA DE ALEACIONES LIGERAS SL | Secretario No Consejero | 17/06/2009 |
VINCULACIONES DE ARREDONDO FERNANDEZ VICTOR MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARREDONDO FERNANDEZ VICTOR MANUEL
Empresa: EXPLOTACIONES TURISTICAS CENITH SA
Liquidador
- Arredondo Fernandez Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1916 , F 68, S 8, H PM 6414, I/A 14 (26/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-86-07
Empresa: EXPLOTACIONES TURISTICAS CENITH SA
Apoderado
- Arredondo Fernandez Victor Manuel
- Civeriati Gaime Lydia Angeles
- Civeriati Gaime Martina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1916 , F 68, S 8, H PM 6414, I/A 14 (26/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-86-07
Empresa: EXPLOTACIONES TURISTICAS CENITH SA
Administrador Solidario
- Arredondo Fernandez Victor Manuel
- Leg Moreno Pedro
Liquidador
- Arredondo Fernandez Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1916 , F 68, S 8, H PM 6414, I/A 14 (26/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-86-07
Empresa: CONSTRUCCIONES GRAIN SL
Liquidador Concursal
- Arredondo Fernandez Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 132 , F 31, S 8, H NA 2610, I/A 19 (03/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-92-31
Empresa: ELECTRICIDAD LABRIT SL
Liquidador Concursal
- Arredondo Fernandez Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 171 , F 131, S 8, H NA 3597, I/A 16 (29/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-69-31
Empresa: EXPLOTACIONES TURISTICAS CENITH SA
Administrador Solidario
- Arredondo Fernandez Victor Manuel
- Leg Moreno Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1916 , F 67, S 8, H PM 6414, I/A 13 (09/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-53-07
Empresa: EXPLOTACIONES TURISTICAS CENITH SA
Administrador Mancomunado
- Arredondo Fernandez Victor Manuel
- Leg Moreno Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1916 , F 67, S 8, H PM 6414, I/A 13 (09/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-53-07
Empresa: REAL DOSVIC SL
Administrador Solidario
- Arredondo Fernandez Victor Manuel
- Iraizoz Musquiz Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1157 , F 193, S 8, H NA 23195, I/A 3 (14/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-37-31
Empresa: ELECTRICIDAD LABRIT SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ELECTRICIDAD LABRIT SL
Nif:B31400930
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE PAMPLONA
Número:1
Juez / Ponente:DOÑA VICTORIA RUBIO JIMENEZ
Fecha de Resolución:02/09/2013
Número Procedimiento Concursal:414/2013
Datos Registrales:
Tomo:
171
Libro:
0
Folio:
131
Hoja:
8-3597
Inscripción:
14
Fecha Inscripción25/10/2013
Registro:Registro Mercantil de Navarra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 171 , F 131, S 8, H NA 3597, I/A 14 (25/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-31
Empresa: ELECTRICIDAD LABRIT SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ELECTRICIDAD LABRIT SL
Nif:B31400930
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE PAMPLONA
Número:1
Juez / Ponente:DOÑA VICTORIA RUBIO JIMENEZ
Fecha de Resolución:02/09/2013
Número Procedimiento Concursal:414/2013
Datos Registrales:
Tomo:
171
Libro:
0
Folio:
131
Hoja:
8-3597
Inscripción:
14
Fecha Inscripción25/10/2013
Registro:Registro Mercantil de Navarra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 171 , F 131, S 8, H NA 3597, I/A 14 (25/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-31
VER MAS ACTOS
Información de ARREDONDO FERNANDEZ VICTOR MANUEL
Mostramos los datos de ARREDONDO FERNANDEZ VICTOR MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARREDONDO FERNANDEZ VICTOR MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos