ARRAIZA ARMENDARIZ ANTONIO
Informe ejecutivo de ARRAIZA ARMENDARIZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ARRAIZA ARMENDARIZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OSATEK SA | Consejero | 09/10/2013 | 09/01/2018 |
POLICLINICA GIPUZKOA SA | Apoderado | 24/11/2011 | |
DOCU.MENT XXI SL | Consejero | 15/01/2010 |
VINCULACIONES DE ARRAIZA ARMENDARIZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARRAIZA ARMENDARIZ ANTONIO
Empresa: OSATEK SA
Consejero
- Arraiza Armendariz Antonio
- Etxeberria Cruz Jon Joseba
- Hernando Arranz Pedro Maria
- Viñegra Garcia Guillermo
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4781 , F 61, S 8, H BI 27925, I/A 50 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-48
Empresa: OSATEK SA
Consejero
- Arraiza Armendariz Antonio
- Berraondo Zabalegui Ignacio J
- Etxeberria Cruz Jon Joseba
- Lopez Altuna Susana
- Viñegra Garcia Guillermo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4781 , F 58, S 8, H BI 27925, I/A 39 (09/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-48
Empresa: POLICLINICA GIPUZKOA SA
Apoderado
- Arraiza Armendariz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2402 , F 17, S 8, H SS 5539, I/A 84 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-20
Empresa: DOCU.MENT XXI SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Arraiza Armendariz Antonio
- Bergareche Areizaga Andoni
- Castellvi Martin Maria Ines
- Larumbe Martin Jose-luis
- Serrano Lebeña Eva
- Urquizu Iturrarte Jaime Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2164 , F 107, S 8, H SS 25588, I/A 3 (15/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-15-20
Información de ARRAIZA ARMENDARIZ ANTONIO
Mostramos los datos de ARRAIZA ARMENDARIZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARRAIZA ARMENDARIZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos